Informazioni su Catherine Meier-Bulloch
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Catherine Meier-Bulloch
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 4060969, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Confiserie Albert Meier AG, in Zug, CHE-442.202.043, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 249 vom 21.12.2012, Publ. 6989666).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Meier, Albert, von Speicher, in Hirzel, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Meier-Bulloch, Catherine, von Speicher, in Hirzel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Britschgi, Adrian Rudolf, von Sarnen, in Menzingen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Britschgi, Andrea Tabea, von Sarnen, in Menzingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 6989666, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Confiserie Albert Meier AG, in Zug, CH-170.3.037.492-7, Alpenstrasse 16, 6300 Zug, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
05.12.2012.
Zweck:
Betrieb einer Confiserie und damit zusammenhängende weitere Tätigkeiten, insbesondere in der Produktion, im Verkauf und im Gastro-Bereich;
vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
100 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage/Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung das Geschäft des im Handelsregister eingetragenen Einzelunternehmens Albert Meier-Bulloch (CH-170.1.001.020-6), in Zug, gemäss Vertrag vom 30.11.2012 und Übernahmebilanz per 30.06.2012 mit Aktiven von CHF 508'612.00 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 193'614.00, wofür 100 Namenaktien zu CHF 1'000.00 ausgegeben und CHF 214'998.00 als Forderung gutgeschrieben werden.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief, Telefax oder E-Mail, falls Namen und Adressen der Aktionäre bekannt sind, sonst im Schweizerischen Handelsamtsblatt.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Eingetragene Personen:
Meier, Albert, von Speicher, in Hirzel, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Meier-Bulloch, Catherine, von Speicher, in Hirzel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
LECHMANN Treuhand Beratungen (CH-170.1.005.174-3), in Oberägeri, Revisionsstelle.