Informazioni su Bettina Meier
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùRisultati per il nome Bettina Meier
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Bettina Meier
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1006067157, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
MedZentrum AG, in Pfungen, CHE-327.893.433, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 135 vom 14.07.2022, Publ. 1005520424).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Meier, Dr. Bettina, von Bülach, in Bülach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Köppel, Sandra, von Au (SG) und Chur, in Seuzach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Neftenbach, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: HR01-1004555987, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Land-Permanence AG, in Henggart, CHE-440.178.422, Bahnstrasse 4, 8444 Henggart, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
24.01.2019.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt den Betrieb einer schulmedizinischen Arztpraxis für Allgemeinmedizin nach Richtlinien der FMH und der Gesundheitsdirektion des Kantons Zürich sowie den Handel mit Medikamenten und Heilmitteln. Das Ziel der Gesellschaft ist, eine qualitativ hochwertige Grundversorgung bereitzustellen. Es wird explizit die medizinische Unabhängigkeit der ärztlichen Leitung und der ärztlichen Mitarbeitenden gewährleistet. Die ärztliche Tätigkeit bezieht sich ausschliesslich auf das Interesse der Patienten und Patientinnen. Zudem wird angestrebt, mittels erweiterter Öffnungszeiten, eine Notfall-Praxis für die Regionen Weinland und Winterthur-Nord anzubieten. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Aktienkapital:
CHF 366'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 366'000.00.
Aktien:
3'660 Namenaktien zu CHF 100.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 24.01.2019 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Hablützel, Andreas, von Trüllikon, in Kleinandelfingen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Etter, Hans Rudolf, von Bischofszell, in Henggart, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Liebscher, Felix, deutscher Staatsangehöriger, in Marthalen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Meier, Bettina, von Bülach, in Bülach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Brändli, Beat, von Leukerbad, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numero di pubblicazione: 1817119, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Arztpraxis Pfungen AG, in Pfungen, CHE-327.893.433, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 120 vom 25.06.2014, Publ. 1572279).
Statutenänderung:
03.11.2014.
Firma neu:
MedZentrum AG.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Betrieb von Arztpraxen sowie die Herstellung, den An- und Verkauf sowie Import und Export von pharmazeutischen Spezialitäten, chemisch-pharmazeutischen und kosmetischen Produkten sowie weiteren Produkten im Gesundheitsbereich. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Aktienkapital neu:
CHF 200'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 200'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].
Aktien neu:
200 Namenaktien zu CHF 1'000.00. [bisher: 100 Namenaktien zu CHF 1'000.00]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Köppel, Sandra, von Au SG und Chur, in Seuzach, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Meier, Dr. Bettina, von Bülach, in Bülach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift];
Mora, Antonio, von Neftenbach, in Neftenbach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.