Informazioni su Lutz Christian Mayer
Fascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Lutz Christian Mayer
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005231481, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Hellma Schweiz AG, in Buchs (ZH), CHE-107.733.593, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 1 vom 04.01.2021, Publ. 1005063070).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Caprez Hunter, Andrea, von Zürich und Trin, in Zumikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
ACT Audit & Tax AG (CHE-114.287.848), in Zürich, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hagenbucher, Roland, von Wetzikon (ZH), in Oetwil an der Limmat, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Mayer, Lutz Christian, deutscher Staatsangehöriger, in Wittnau (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Direktor, mit Einzelunterschrift];
Trigema AG (CHE-107.872.131), in Zürich, Revisionsstelle.
Numero di pubblicazione: 3945936, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Hellma SA, bisher in Basel, CH-270.3.002.985-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 219 vom 13.11.2003, S. 5, Publ. 1258030).
Gründungsstatuten:
13.01.1965.
Statutenänderung:
9.05.2007.
Firma neu:
Hellma Schweiz AG.
Sitz neu:
Zumikon.
Domizil neu:
Schwäntenmos 15, 8126 Zumikon.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Handel mit und die Fabrikation von glastechnischen und optischen Geräten, Messinstrumenten und ähnlichen Erzeugnissen, insbesondere in der Schweiz. Die Gesellschaft kann alle Transaktionen des Mobilien- und Immobilienverkehrs vornehmen, Immaterialgüterrechte erwerben, nutzen und verwalten sowie sich an anderen Unternehmen beteiligen.
Aktienkapital:
CHF 50'000.--.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 50'000.--.
Aktien neu:
50 Namenaktien zu CHF 1'000.-- [bisher: 50 Inhaberaktien zu CHF 1 000.--].
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen der Gesellschaft an die Namenaktionäre erfolgen durch eingeschriebenen Brief oder Zustellung gegen Empfangsbescheinigung.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Klarer, Thomas, von Basel und Appenzell, in Oberwil BL, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Gerold Wyler, Cécile, von Basel, in Riehen, mit Einzelprokura;
Neubad Treuhand AG, in Basel, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Caprez Hunter, Andrea, von Zürich und Trin, in Zumikon, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Mayer, Lutz Christian, deutscher Staatsangehöriger, in Wittnau (DE), Direktor, mit Einzelunterschrift;
Santschi & Partner Treuhand AG, in Reinach BL, Revisionsstelle.