Informazioni su Erwin Johann Mauron
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Erwin Johann Mauron
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005218706, Ufficio del registro di commercio Svitto, (130)
Silo AG Brunnen, in Ingenbohl, CHE-106.900.569, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 11 vom 18.01.2021, Publ. 1005076086).
Firma neu:
Silo AG Brunnen in Liquidation.
Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist im Sinne von Art. 685a Abs. 3 OR aufgehoben.]. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 08.06.2021 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Akribas, Pierre, von Mühleberg, in Lausanne, Mitglied und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Kopp, Thomas, von Luzern und Ebikon, in Luzern, Vizepräsident und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Mauron, Erwin, von St. Silvester und Fribourg, in Ueberstorf, Präsident und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Müller, Alexander, von Winterthur, in Zumikon, Mitglied und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Tanner, Jürg, von Eriswil, in Aadorf, Geschäftsführer, Sekretär (Nichtmitglied) und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Geschäftsführer und Sekretär (Nichtmitglied), mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: HR02-1004593062, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Silo AG Wil, in Wil (SG), CHE-107.901.442, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 155 vom 12.08.2016, S.0, Publ. 3001705).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Eberle, Christian, von Häggenschwil, in Steinach, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Müller, Alexander R., von Winterthur, in Küsnacht ZH, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Mauron, Erwin, von St. Silvester, in Ueberstorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: 4436031, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Perpetuo Wealth Services AG, in Cham, CHE-481.699.316, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 248 vom 21.12.2017, Publ. 3948023).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Mauron, John Charles, von St. Silvester, in Morges, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Mauron, Erwin Johann, von St. Silvester und Fribourg, in Ueberstorf, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gerber, Sven, deutscher Staatsangehöriger, in Bernex, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sutter, Andreas, von Büren an der Aare, in Tolochenaz, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].