Informazioni su Christopher Maurer
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùUltimi comunicati FUSC: Christopher Maurer
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR01-1005197567, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Henrilotte Gastro GmbH (Henrilotte Gastro Sàrl) (Henrilotte Gastro Sagl) (Henrilotte Gastro Ltd liab Co), in Winterthur, CHE-285.033.279, Rychenbergstrasse 56, 8400 Winterthur, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
07.04.2021.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Dienstleistungen im Gastronomie- und Hotelgewerbe sowie den Betrieb von Gastgewerbetrieben und damit verwandte Unternehmungen und die Herstellung und den Handel mit Lebensmitteln, Getränken und anderen Genussmitteln. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen in der Schweiz und im Ausland errichten, sich an anderen Unternehmungen des In- und Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen. Sie kann Grundstücke, Immaterialgüterrechte und Lizenzen aller Art erwerben, verwalten, belasten und veräussern.
Stammkapital:
CHF 20'000.00. Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen der Gesellschaft sind den im Anteilbuch eingetragenen Gesellschaftern schriftlich oder mit elektronischer Post zuzustellen. Gemäss Erklärung vom 07.04.2021 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Maurer, Christopher, von Spiez, in Port, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Prack, Alex, von Riehen, in Winterthur, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Numero di pubblicazione: HR02-1004905687, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Liselotte Gastro GmbH, in Winterthur, CHE-148.825.838, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 228 vom 23.11.2018, Publ. 1004504138).
Statutenänderung:
11.05.2020.
Stammkapital neu:
CHF 30'000.00 [bisher: CHF 20'000.00].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Steinmann, Nora Lotti, von St. Gallen, in Winterthur, Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift];
Maurer, Christopher, von Spiez, in Port, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung];
Prack, Alex, von Riehen, in Schüpfen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Numero di pubblicazione: HR02-1004504138, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Liselotte Gastro GmbH, in Winterthur, CHE-148.825.838, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 58 vom 23.03.2018, Publ. 4129979).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fromm, Sophia Elisabeth, von Olten, in Winterthur, Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Maurer, Christopher, von Spiez, in Port, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00.