Informazioni su Peter Matti
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùRisultati per il nome Peter Matti
Ultimi comunicati FUSC: Peter Matti
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005117517, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Pronik AG, in Biel/Bienne, CHE-107.988.414, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 99 vom 23.05.2017, Publ. 3538009).
Statutenänderung:
23.02.2021.
Sitz neu:
Evilard.
Domizil neu:
Chemin de la Petite Fin 5, 2533 Evilard.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre: schriftlich, per Telefax oder durch elektronische Post.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schäfer, Rudolf, von Aarau, in Biel/Bienne, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Py, Michel, von Travers, in Schwadernau, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Matti, Peter, von Oberwil im Simmental, in Evilard, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Leubringen (Evilard), Präsident, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: HR02-1005113059, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
MAT IT-Consulting GmbH, in Biel/Bienne, CHE-114.394.792, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 99 vom 23.05.2017, Publ. 3537997).
Statutenänderung:
23.02.2021.
Sitz neu:
Evilard.
Domizil neu:
Chemin de la Petite Fin 5, 2533 Evilard.
Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung über die Sachübernahme bei der Gründung ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung gemäss Vertrag vom 25.06.2008 und Inventar per 31.12.2007 Aktiven von CHF 1'035'465.41 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 794'000.-- der Pronik AG, in Biel/Bienne (CH-073.3.001.959-0), zum Preis von CHF 0.--.]. [Die Bestimmungen betreffend Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte werden aus den Statuten gestrichen.] [gestrichen: Nebenleistungspflichten, Vorhand-.
Vorkaufs- oder Kaufsrechte:
gemäss Statuten.].
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Gesellschafter: durch Brief, Telefax oder elektronische Post.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Matti, Peter, von Oberwil im Simmental, in Evilard, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Leubringen (Evilard)].
Numero di pubblicazione: 2931797, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Verein für Exotic und Antique Flying Machines, in Rümlang, CHE-101.099.473, Verein (SHAB Nr. 154 vom 11.08.2011, Publ. 6292556).
Domizil neu:
c/o dorma+kaba Holding AG, Hofwiesenstrasse 24, 8153 Rümlang. [Gestrichene Angaben über die Organisation aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften gemäss Art. 92 HRegV.]. [Neue] Weitere Adresse: c/o dorma+kaba Holding AG, Mühlebachstrasse 23, 8620 Wetzikon.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Matti, Peter, von Oberwil im Simmental, in Evilard, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Reich, Philipp, von Sennwald, in Fischenthal, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schneiter, Paul, von Fahrni, in Gebenstorf, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.