Informazioni su Annamarie Matthey de L'Etang
Fascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùUltimi comunicati FUSC: Annamarie Matthey de L'Etang
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005898684, Ufficio del registro di commercio Obvaldo, (140)
A+C+E+S solutions GmbH, in Sarnen, CHE-114.714.750, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 13 vom 19.01.2018, Publ. 4001845).
Firma neu:
A+C+E+S solutions GmbH in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der ausserordentlichen Gesellschafterversammlung vom 16.11.2023 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Matthey de L'Etang, Annamarie, von Endingen, in Liebenswiller (FR), Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, Liquidatorin, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift];
Matthey de L'Etang, Anja Sophie, von Winterthur, in Basel, Geschäftsführerin, Liquidatorin, mit Einzelunterschrift [bisher: Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: HR02-1005100610, Ufficio del registro di commercio Obvaldo, (140)
CBD Production Switzerland AG, in Sarnen, CHE-114.714.773, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 166 vom 27.08.2020, Publ. 1004965897).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Matthey de L'Etang, Annamarie, von Endingen, in Leymen (FR), Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Matthey de L'Etang, Anja Sophie, von Winterthur, in Basel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bindschädler, Stephan, von Erlenbach (ZH), in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Ducksch, Jörg, von Rothrist, in Bellach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1004965897, Ufficio del registro di commercio Obvaldo, (140)
r3 recovery recycling reintegration AG, in Sarnen, CHE-114.714.773, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 14 vom 22.01.2018, Publ. 4004787).
Statutenänderung:
20.08.2020.
Firma neu:
CBD Production Switzerland AG.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt Herstellung, Anbau, Aufzucht sowie Kauf und Verkauf von pflanzlichen Produkten, insbesondere im Bereich CBD-Hanf. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten, sich an anderen Unternehmen beteiligen, gleichartige Unternehmen erwerben und sich mit solchen zusammenschliessen. Sie kann Grundstücke, Patente und Lizenzen erwerben, verwalten und veräussern sowie sämtliche Geschäfte tätigen und Verträge eingehen, die direkt oder indirekt mit ihrem Gesellschaftszweck in Zusammenhang stehen oder ihn zu fördern geeignet sind.
Aktien neu:
10'000'000 Namenaktien zu CHF 0.01 [bisher: 50 Namenaktien zu CHF 1'000.00 und 500 Namenaktien zu CHF 100.00 ((Stimmrechtsaktien))].
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen durch Brief an die Adressen der im Aktienbuch eingetragenen Aktionäre. Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Matthey de L'Etang, Annamarie, von Endingen, in Leymen (FR), Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsidentin, mit Einzelunterschrift];
Bindschädler, Stephan, von Erlenbach (ZH), in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Matthey de L'Etang, Anja Sophie, von Winterthur, in Basel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Einzelunterschrift].