Informazioni su Claudio Matteucci
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Claudio Matteucci
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005865619, Ufficio del registro di commercio Basilea Campagna, (280)
Gasser Wassertechnik AG, in Zwingen, CHE-415.071.407, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 109 vom 09.06.2021, Publ. 1005211282).
Statutenänderung:
02.10.2023.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Dienstleistungen im Bereich der Wasserversorgung, insbesondere in Bezug auf die Leckortung, die Netzüberwachung sowie Ingenieurleistungen und den Handel mit Rohrleitungsmaterial inklusive Armaturen und Zubehör im Bereich Leitungsbau und anverwandten Bereichen. Sie kann alle mit ihrem Zweck oder der Anlage ihrer Mittel direkt oder indirekt in Verbindung stehenden Geschäfte vornehmen, ihre Tätigkeit auf verwandte Branchen ausdehnen und gleiche oder ähnliche Unternehmen erwerben oder sich dran beteiligen sowie Grundstücke und Liegenschaften erwerben, belasten und weiterveräussern. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten, kann sich an anderen Unternehmungen beteiligen, solche Unternehmen erwerben oder sich mit ihnen zusammenschliessen und Lizenzen aller Art erwerben oder vergeben. Die Gesellschaft kann Grundstücke erwerben, belasten oder weiterveräussern.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Imhof, Marco, von Laufen, in Röschenz, Präsident des Verwaltungsrates, Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Matteucci, Claudio, von Basel, in Basel, Mitglied des Verwaltungsrates, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Portner, Laurence, von Basel, in Breitenbach, Mitglied des Verwaltungsrates, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Dietrich, René, von Reigoldswil, in Therwil, Mitglied des Verwaltungsrates, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: HR02-1005211284, Ufficio del registro di commercio Basilea Campagna, (280)
Heinis AG, in Biel-Benken, CHE-107.781.646, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 69 vom 12.04.2021, Publ. 1005146522).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Matteucci, Heinz, von Basel, in Frenkendorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Matteucci, Claudio, von Basel, in Basel, Mitglied des Verwaltungsrates, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Portner, Laurence, von Basel, in Therwil, Mitglied des Verwaltungsrates, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: HR02-1005146522, Ufficio del registro di commercio Basilea Campagna, (280)
Heinis AG, in Biel-Benken, CHE-107.781.646, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 132 vom 11.07.2019, Publ. 1004673457).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Matteucci, Claudio, von Basel, in Basel, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Portner, Laurence, von Basel, in Therwil, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.