Informazioni su Markus Matter
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùRisultati per il nome Markus Matter
Ultimi comunicati FUSC: Markus Matter
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1004462980, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
Elebis GmbH, in Horw, CHE-114.293.493, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 57 vom 22.03.2011, Publ. 6086246).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Müller, Roger, von Oberägeri, in Oberrieden, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, .
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Matter, Markus, von Kölliken, in Horw, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 160 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift];
ENTECH Enterprise Technology AG (CHE-108.340.090), in Kilchberg (ZH), Gesellschafterin, mit 40 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: ENTECH Enterprise Technology AG (CH-020.3.006.327-6)].
Numero di pubblicazione: 3363327, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
Matter Solution GmbH, in Horw, CHE-430.418.458, Mättihalden, 6048 Horw, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
09.02.2017.
Zweck:
Erbringung von EDV-Beratungsdienstleistungen und Handel mit EDV Hard- und Software;
Beteiligungen;
Erwerb, Verwaltung und Veräusserung von Grundstücken.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen erfolgen per Brief, Fax oder E-Mail.
Vinkulierung:
Vom Gesetz abweichende Abtretungsmodalitäten der Stammanteile gemäss Statuten. Mit Erklärung vom 09.02.2017 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Matter, Markus, von Kölliken, in Horw, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Numero di pubblicazione: 6086246, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
Elebis GmbH, bisher in Sarnen, CH-140.4.003.102-5, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 91 vom 14.05.2008, S. 11, Publ. 4474368).
Gründungsstatuten:
25.04.2008.
Statutenänderung:
10.03.2011.
Sitz neu:
Horw.
Domizil neu:
Mättihalde, 6048 Horw.
Zweck:
Zweck der Gesellschaft ist die Erbringung von EDV-Beratungsdienstleistungen und Handel mit EDV Hard- und Software. Nebenzwecke gemäss Statuten.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Pflichten:
Nebenleistungspflichten gemäss Statuten.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail (wie bisher);
Gemäss Erklärung der Gründer vom 25. April 2008 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision (wie bisher).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Müller, Roger, von Oberägeri, in Oberrieden, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien (wie bisher);
Matter, Markus, von Kölliken, in Horw, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 160 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Luzern];
ENTECH Enterprise Technology AG (CH-020.3.006.327-6), in Kilchberg ZH, Gesellschafterin, mit 40 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: ENTECH Enterprise Technology AG].