Informazioni su Gilbert Matter
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Gilbert Matter
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 3366473, Ufficio del registro di commercio Basilea Campagna, (280)
Frank AG, Wand- und Deckenverkleidungen, in Biel-Benken, CHE-103.762.762, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 243 vom 15.12.2008, Publ. 4781284).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Frank, Rémy, von Rodersdorf, in Kiffis (FR), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Matter, Gilbert, von Romoos, in Basel, Mitglied des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: 4781284, Ufficio del registro di commercio Basilea Campagna, (280)
Frank AG, Wand- und Deckenverkleidungen, in Biel-Benken, CH-280.3.917.450-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 181 vom 18.09.2008, S. 5, Publ. 4656380). Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 06.12.2008 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf die Durchführung einer eingeschränkten Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Duttweiler Treuhand AG, in Liestal (CH-280.3.915.277-9), Revisionsstelle;
Derungs, Marco, von Lumbrein, in Arlesheim, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Matter, Gilbert, von Romoos, in Basel, Präsident des Verwaltungsrates und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Frank, Rémy, von Rodersdorf und französischer Staatsangehöriger, in Kiffis (FR), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident und Delegierter des Verwaltungsrates].
Numero di pubblicazione: 4656380, Ufficio del registro di commercio Basilea Campagna, (280)
R. Frank Wand- und Deckenmontagen AG, in Biel-Benken, CH-280.3.917.450-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 166 vom 28.08.2000, S. 5838).
Statutenänderung:
10.09.2008.
Firma neu:
Frank AG, Wand- und Deckenverkleidungen.
Zweck neu:
Ausführung von Wand- und Deckenmontagen. Die Gesellschaft kann sich an gleichartigen Betrieben beteiligen oder diese übernehmen sowie Grundstücke erwerben, belasten oder veräussern.
Qualifizierte Tatbestände:
[Die Bestimmung über die Sacheinlage/Sachübernahme bei der Gründung ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Sacheinlage/Sachübernahme: Aktiven von CHF 109'167.50 und Passiven von CHF 41'345.70 der erloschenen Einzelfirma 'Frank R.', in Biel-Benken, gemäss Bilanz per 01.04.1992 zum Preis von CHF 67'821.80, wovon CHF 50'000.-- an das Grundkapital angerechnet werden.].
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen schriftlich oder durch Publikation im SHAB.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schwarb, Niklaus, von Eiken, in Zwingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Matter, Gilbert, von Romoos, in Basel, Mitglied des Verwaltungsrates und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.