Informazioni su Thierry Mathez
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùRisultati per il nome Thierry Mathez
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Thierry Mathez
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005430144, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Roger Maeder S.A., à Court, CHE-107.921.901, société anonyme (No. FOSC 17 du 26.01.2021, Publ. 1005083178).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Barbezat, Pascal, de Val-de-Travers, à Biel/Bienne, président du conseil d'administration, avec signature collective à deux;
Mathez, Thierry, de Tramelan, à Sonceboz-Sombeval, membre du conseil d'administration, avec signature collective à deux.
Inscription ou modification de personne(s):
Gyger, Simon, de Eriz, à Le Fuet (Saicourt), président du conseil d'administration, avec signature collective à deux [précédemment: membre du conseil d'administration, avec signature collective à deux];
Gyger, Matthieu, de Eriz, à Corcelles BE, membre du conseil d'administration, avec signature collective à deux.
Numero di pubblicazione: HR02-1005124688, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Ficogem SA, à Biel/Bienne, CHE-113.701.905, société anonyme (No. FOSC 152 du 09.08.2016, Publ. 2994765).
Modification des statuts:
02.03.2021.
Nouvelles actions:
100 actions nominatives de CHF 1'000.00 [précédemment: 100 actions au porteur de CHF 1'000.00].
Nouvelles communications:
Communications aux actionnaires: par écrit, par fax ou par courrier électronique.
Nouvelle restriction à la transmissibilité:
La transmissibilité des actions nominatives est limitée par les statuts.
Inscription ou modification de personne(s):
Mathez, Thierry, de Tramelan, à Sonceboz-Sombeval, membre du conseil d'administration, avec signature individuelle [précédemment: administrateur, avec signature individuelle].
Numero di pubblicazione: HR02-1005037728, Ufficio del registro di commercio Giura, (670)
dbi services sa, à Delémont, CHE-115.853.816, société anonyme (No. FOSC 50 du 12.03.2020, Publ. 1004851600).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Steulet, Gregory, de Rossemaison, à Courrendlin, membre et secrétaire du conseil d'administration, avec signature collective à deux;
Mathez, Thierry, de Tramelan, à Sonceboz-Sombeval, membre, sans droit de signature.
Inscription ou modification de personne(s):
Engelsma, Rogier Dirk, de Steinhausen, à Steinhausen, président du conseil d'administration, avec signature collective à deux;
Neuhaus, Yann André, de Erlach, à Courtételle, vice-président du conseil d'administration, avec signature collective à deux [précédemment: ressortissant français, président du conseil d'administration, avec signature collective à deux];
Hueber, David Jean-Pierre, ressortissant français, à Delémont, membre du conseil d'administration, avec signature collective à deux [précédemment: sans fonction inscrite, avec signature collective à deux];
Roller, Stephanie Mareen, ressortissante allemande, à Meilen, membre du conseil d'administration, avec signature collective à deux.