Informazioni su Béatrice Masson Giroud
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Béatrice Masson Giroud
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005210879, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Fondation Notariat Suisse, in Bern, CHE-111.780.696, Stiftung (SHAB Nr. 73 vom 16.04.2020, Publ. 1004871705).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Marti, Valérie, von Genève, in Genève, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Masson Giroud, Béatrice, von Val de Bagnes, in Fully, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numero di pubblicazione: 2859085, Ufficio del registro di commercio Vallese, (621)
SI Otemma SA Verbier, Martigny, à Martigny, CHE-102.698.475, société anonyme (No. FOSC 46 du 06.03.2012, Publ. 6582040).
Modification des statuts:
20.05.2016.
Nouvelle raison sociale:
SI Otemma SA.
Nouveau siège:
Bagnes.
Nouvelle adresse:
c/o Swiss Tax Services SA, Place Centrale 10, 1936 Verbier.
Nouvelles actions:
100 actions nominatives de CHF 500.00 avec restriction de transmissibilité selon statuts. [précédemment: 100 actions de CHF 500.00 au porteur]. Selon déclaration du 20.05.2016, il est renoncé à un contrôle restreint.
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Masson Giroud, Béatrice, de Bagnes et Martigny, à Martigny, administratrice unique, avec signature individuelle;
Fiduciaire Dini & Chappot SA (CH-621.2.003.714-6), à Martigny, organe de révision.
Inscription ou modification de personne(s):
Tornay, Louis, de Orsières, à Orsières, administrateur unique, avec signature individuelle.
Numero di pubblicazione: 4213940, Ufficio del registro di commercio Vallese
SI Otemma SA Verbier, à Bagnes, CH-621.3.001.000-6, acquisition, vente, échange, construction, location, financement, exploitation, gérance d'immeubles, etc... (FOSC no 28 du 09.03.1995, p. 1343).
Personne et signature radiée:
Masson, André, de Bagnes, à Martigny, administrateur unique, avec signature individuelle.
Inscription ou modification de personne:
Masson Giroud, Béatrice, de Bagnes et Martigny, à Martigny, administratrice unique, avec signature individuelle.