Informazioni su Massimo Martinelli
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Massimo Martinelli
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1004677832, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Five Financial AG, in Baar, CHE-467.873.727, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 248 vom 22.12.2015, S.0, Publ. 2555451).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Martinelli, Massimo, von Kilchberg ZH, in Adliswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wildhaber, Giuliano, von Flums, in Lütisburg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 2655019, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Turicum Investment Management AG, in Baar, CHE-101.182.915, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 230 vom 27.11.2013, Publ. 1203943).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Cipolla, Gionata, von Bellinzona, in Freienbach, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Martinelli, Massimo, von Kilchberg ZH, in Adliswil, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 2555451, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Five Immo AG, bisher in Rümlang, CHE-467.873.727, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 201 vom 17.10.2011, Publ. 6379058).
Gründungsstatuten:
19.07.2011.
Statutenänderung:
12.11.2015.
Firma neu:
Five Financial AG.
Sitz neu:
Baar.
Domizil neu:
Blegistrasse 5, 6340 Baar.
Zweck neu:
Organisation, Planung, Finanzierung und Durchführung von Investitions- und Immobilienprojekten sowie Verwaltung von Liegenschaften. Tätigen von Finanz- und Wertschriftengeschäften;
vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief, Fax oder E-Mail an die Aktionäre, sofern die Namen und Adressen der Aktionäre bekannt sind. Andernfalls durch Publikation im Schweizerischen Handelsamtsblatt. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
De Giambattista, Luca, von Poschiavo, in Opfikon, Prokurist, mit Einzelprokura gemäss OR 459 Absatz 2.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Martinelli, Massimo, von Kilchberg ZH, in Adliswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Kilchberg ZH].