Informazioni su Elsbeth Martin
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùUltimi comunicati FUSC: Elsbeth Martin
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005857601, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
True Impact GmbH, in Winterthur, CHE-116.021.445, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 195 vom 09.10.2023, Publ. 1005855407).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Martin, Elsbeth, von Schiers, in Winterthur, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005705910, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Jobs4Engineers GmbH, in Winterthur, CHE-299.214.918, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 168 vom 31.08.2022, Publ. 1005551044).
Firma neu:
Jobs4Engineers GmbH in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 23.02.2023 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Martin, Elsbeth, von Schiers, in Winterthur, Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Metzger, Hans Rudolf, von Winterthur, in Winterthur, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Süess, Andrea, von Villigen, in Winterthur, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Martin, Jürg, von Füllinsdorf, in Winterthur, Geschäftsführer, Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: HR02-1005489969, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Jobs4Engineers GmbH, in Winterthur, CHE-299.214.918, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 21 vom 31.01.2022, Publ. 1005392849).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zoller, Boris A., von Sargans, in Dübendorf, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Martin, Elsbeth, von Schiers, in Winterthur, Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Erol, Murat, türkischer Staatsangehöriger, in Lupfig, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.