Informazioni su Iwan David Martin
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Iwan David Martin
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005891961, Ufficio del registro di commercio Svitto, (130)
IDM Management AG, in Wollerau, CHE-201.078.218, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 8 vom 14.01.2020, Publ. 1004803824).
Firma neu:
IDM Management AG in Liquidation.
Uebersetzungen der Firma neu:
(IDM Management Ltd in liquidation) (IDM Management SA en liquidation).
Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist im Sinne von Art. 685a Abs. 3 OR aufgehoben.]. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 15.11.2023 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Martin, Iwan, von Basel, in Seedorf (BE), Mitglied und Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: HR02-1005464456, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
T-Systems Schweiz AG, in Münchenbuchsee, CHE-101.280.334, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 50 vom 11.03.2022, Publ. 1005424875).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ordoñez del Campo, Elena Maria, deutsche Staatsangehörige, in Schwetzingen (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Fidler, Dominik, österreichischer Staatsangehöriger, in Belp, mit Kollektivprokura zu zweien;
Puk, Maik, deutscher Staatsangehöriger, in Küsnacht ZH, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Heinze, Constanze, deutsche Staatsangehörige, in Kriens, mit Kollektivprokura zu zweien;
Martin, Iwan David, von Basel, in Seedorf BE, mit Kollektivprokura zu zweien;
Stampfli, Heinz, von Etziken, in Kriegstetten, mit Kollektivprokura zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1004803824, Ufficio del registro di commercio Svitto, (130)
IDM Management AG, in Wollerau, CHE-201.078.218, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 66 vom 04.04.2017, Publ. 3443551).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Spothelfer, Claudia, von Basel, in Therwil, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Martin, Iwan, von Basel, in Seedorf (BE), Mitglied, mit Einzelunterschrift.