Informazioni su Jost Marti
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Jost Marti
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 6769112, Ufficio del registro di commercio Svitto, (130)
B & V Immobilien GmbH, in Lachen, CH-130.4.011.085-0, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 179 vom 16.09.2008, S. 14, Publ. 4653372).
Firma neu:
B & V Immobilien GmbH in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 28.6.2012 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Marti, Jost, von Luzern, in Lachen SZ, Gesellschafter und Liquidator, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 5'000.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift];
Schumacher, Walter, von Appenzell, in Zürich, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 6'000.00 und mit einem Stammanteil von CHF 4'000.00 [bisher: Gesellschafter mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: 4127338, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
Profunda AG für Immobilienwerte, in Luzern, CH-100.3.008.949-7, Bau, Erwerb, Veräusserung und Vermietung von Liegenschaften zur Kapitalanlage, vor allem in der Zentralschweiz, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 110 vom 09.06.2005, S. 11, Publ. 2874938).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Marti, Jost, von Luzern, in Lachen, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 3235356, Ufficio del registro di commercio Svitto, (130)
B & V Immobilien GmbH, in Lachen, CH-130.4.011.085-0, bei Jost Marti, Aastrasse 14, 8853 Lachen SZ, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
20.01.2006.
Zweck:
Planung und Erstellung von qualitativ hochwertigen Wohnbauten, sowie deren allfällige Bewirtschaftung;
kann Liegenschaften und Wertschriften erwerben und verkaufen.
Stammkapital:
CHF 20'000.--.
Publikationsorgan:
SHAB.
Eingetragene Personen:
Marti, Jost, von Luzern, in Lachen SZ, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 5'000.--;
Schumacher, Walter, von Appenzell, in Zürich, Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einer Stammeinlage von CHF 6'000.--;
Marti-Auswerth, Barbara (1964), von Luzern, in Lachen SZ, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 5'000.--;
Marti, Barbara (1957), von Luzern, in Lachen SZ, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 4'000.--.