Informazioni su David Marti
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùRisultati per il nome David Marti
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: David Marti
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR01-1005930469, Ufficio del registro di commercio Basilea Città, (270)
Pour Demain, in Basel, CHE-269.487.564, c/o David Marti, Mülhauserstrasse 75, 4056 Basel, Verein (Neueintragung).
Statutendatum:
13.09.2021. 30.03.2023.
Zweck:
Pour Demain ist ein gemeinnütziger Verein, der eine evidenzbasierte nationale Politik fördert: mit einer möglichst grossen positiven Wirkung auf jetzige und künftige Generationen, in der Schweiz und darüber hinaus.
Mittel:
Erträge aus eigenen Veranstaltungen sowie Spenden und Zuwendungen aller Art.
Eingetragene Personen:
Marti, David, von Basel, in Basel, Mitglied des Vorstandes, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: HR01-1005721670, Ufficio del registro di commercio Basilea Città, (270)
Effektiv Spenden Schweiz (ESS), in Basel, CHE-175.741.919, Mülhauserstrasse 75, 4056 Basel, Verein (Neueintragung).
Statutendatum:
30.03.2021. 16.11.2022. 20.03.2023.
Zweck:
Der Verein bezweckt die Unterstützung der effektivsten Wohltätigkeitsorganisationen. Der Schwerpunkt liegt dabei einerseits auf der Analyse und Auswahl der wirksamsten Organisationen und andererseits auf der Information potentieller Spenderinnen und Spender. Er kann zu diesem Zweck eine Partnerschaft mit effektiven Wohltätigkeitsorganisationen schliessen und diese finanziell unterstützen. Insbesondere kann ESS dazu steuerbefreite Spenden aus der Schweiz an diese weiterleiten. Er verfolgt kein kommerzielles Interesse und ist nicht gewinnorientiert. Die Organe sind ehrenamtlich tätig.
Mittel:
Mitgliederbeiträge, Spenden und Veranstaltungseinnahmen.
Eingetragene Personen:
Schulze, Anne, deutsche Staatsangehörige, in Berlin (DE), Co-Präsidentin, mit Einzelunterschrift;
Schwiecker, Sebastian, deutscher Staatsangehöriger, in Berlin (DE), Co-Präsident, mit Einzelunterschrift;
Marti, David, von Basel, in Basel, Mitglied des Vorstandes, Geschäftsleiter, mit Einzelunterschrift;
Moispointner, Thomas Ernst, österreichischer Staatsangehöriger, in Berlin (DE), Mitglied des Vorstandes, Kassier, mit Einzelunterschrift;
Shaw, Stefan, deutscher Staatsangehöriger, in München (DE), Mitglied des Vorstandes, mit Einzelunterschrift;
W&P AG Treuhand Steuern Wirtschaftsprüfung (CHE-101.942.655), in Chur, Revisionsstelle.