Informazioni su Daniel Marti
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùRisultati per il nome Daniel Marti
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Daniel Marti
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005113258, Ufficio del registro di commercio Soletta, (241)
Metallgiesserei Matzendorf AG, in Matzendorf, CHE-102.640.004, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 241 vom 12.12.2013, S.0, Publ. 1233175).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zingg, Hansjörg, von Bürglen TG, in Feldbrunnen (Feldbrunnen-St. Niklaus), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Remund, Marianne, von Riedholz, in Feldbrunnen (Feldbrunnen-St. Niklaus), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Lüscher, Marianne, von Moosleerau, in Riedholz, mit Einzelunterschrift;
Lüscher, Ulrich, von Moosleerau, in Riedholz, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bobst, Martin, von Aedermannsdorf, in Matzendorf, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien];
Marti, Daniel, von Bettlach, in Laupersdorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: HR02-1005113263, Ufficio del registro di commercio Soletta, (241)
ZiRex Holding AG, in Feldbrunnen-St. Niklaus, CHE-396.441.080, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 187 vom 27.09.2013, S.0, Publ. 1097861).
Statutenänderung:
24.02.2021.
Sitz neu:
Matzendorf.
Domizil neu:
Thalweg 1, 4713 Matzendorf.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zingg, Hans Jörg, von Bürglen TG, in Feldbrunnen (Feldbrunnen-St. Niklaus), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Remund, Marianne, von Riedholz, in Feldbrunnen (Feldbrunnen-St. Niklaus), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bobst, Martin, von Aedermannsdorf, in Matzendorf, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Marti, Daniel, von Bettlach, in Laupersdorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: HR01-1005035937, Ufficio del registro di commercio Soletta, (241)
BoMax Holding AG, in Matzendorf, CHE-184.201.361, Thalweg 1, 4713 Matzendorf, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
25.11.2020.
Zweck:
Kauf, Verkauf und Verwaltung von Beteiligungen aller Art an in- und ausländischen Unternehmen sowie damit zusammenhängende Koordinations-, Finanzierungs- und Managementaufgaben. Kann gewerbliche Schutzrechte und Know-How, Lizenzen, Patente und andere immaterielle Werte sowie Grundeigentum mieten, erwerben, verwalten, vermitteln und veräussern, ferner Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und überhaupt alle Geschäfte tätigen, die mit dem Zweck der Gesellschaft zusammenhängen oder diesen zu fördern geeignet sind.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen schriftlich oder mit elektronischer Post an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen oder im Publikationsorgan, sofern das Gesetz nicht zwingend etwas anderes vorschreibt.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Mit Erklärung vom 25.11.2020 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Bobst, Martin, von Aedermannsdorf, in Matzendorf, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Marti, Daniel, von Bettlach, in Laupersdorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.