Informazioni su Yvonne Markstahler
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Yvonne Markstahler
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005497781, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
AWM - A. Markstahler, Immobilien und Beteiligungen AG, in Bülach, CHE-101.189.366, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 203 vom 20.10.2015, S.0, Publ. 2434583).
Statutenänderung:
23.05.2022. 10.06.2022.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Einkauf, die Verwaltung und Bewirtschaftung sowie den Verkauf von Immobilien wie Grundstücken, Gewerbe- und Wohnliegenschaften. Die AWM - A. Markstahler, Immobilien und Beteiligungen AG erwirbt Beteiligungen an anderen Unternehmungen zur Wahrnehmung von Interessen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten und kann alle Geschäfte tätigen, die mit ihrem Zweck direkt oder indirekt Zusammenhängen oder geeignet sind, ihn zu fördern.
Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung über die Sacheinlage/Sachübernahme bei der Gründung vom 04.01.2000 ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Sacheinlage/Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung gemäss Sacheinlagevertrag vom 22.11.1999 die Liegenschaft Untermühle, 9656 Alt St. Johann, Grundstück Nr. 956 (GR.654), wofür 200 Namenaktien zu CHF 1'000.-- ausgegeben sowie die auf der Liegenschaft lastenden Schuldbriefe in der Höhe von CHF 150'000.-- übernommen werden.]. Gemäss Erklärung vom 02.05.2022 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Liguster Treuhand- und Verwaltungs-AG (CHE-107.843.193), in Zürich, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Markstahler, Thomas, von Horgen, in Bülach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Markstahler, Yvonne, von Horgen, in Bülach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: HR02-1005497782, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
AWM - A. Markstahler, Unternehmensberatung und Treuhand AG, in Bülach, CHE-108.586.863, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 170 vom 03.09.2015, S.0, Publ. 2353595).
Statutenänderung:
23.05.2022.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Beratung von privaten und öffentlichen Unternehmungen in allen Fragen der betriebswirtschaftlichen Geschäftsführung. Sie führt als Treuhänderin alle betriebswirtschaftlichen Tätigkeiten insbesondere Aufgaben im Bereich Treuhand, Steuern und Revisionen durch. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten. Sie kann sich an anderen Unternehmungen beteiligen, Unternehmungen mit gleichartigen oder verwandtem Zweck erwerben oder errichten sowie alle Geschäfte tätigen, die mit ihrem Zweck direkt oder indirekt Zusammenhängen oder geeignet sind, ihn zu fördern. Sie kann Immobilien erwerben und veräussern. Gemäss Erklärung vom 02.05.2022 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Liguster Treuhand- und Verwaltungs-AG (CHE-107.843.193), in Zürich, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Markstahler, Thomas, von Horgen, in Bülach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Markstahler, Yvonne, von Horgen, in Bülach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: 2434583, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
AWM - A. Markstahler, Immobilien und Beteiligungen AG, in Bülach, CHE-101.189.366, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 12 vom 20.01.2014, Publ. 1293735).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Markstahler, Andreas W., von Horgen, in Glattfelden, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Dübendorf];
Markstahler, Thomas, von Horgen, in Bülach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Glattfelden];
Markstahler, Yvonne, von Horgen, in Bülach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Oberglatt].