Informazioni su Christian Mark
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Christian Mark
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1006061321, Ufficio del registro di commercio Grigioni
Alvaneu Bad Golfinvest AG, in Albula/Alvra, CHE-108.344.892, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 206 vom 22.10.2021, Publ. 1005318335).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Christoffel, Hans, von Sils im Domleschg, in Davos, Präsident, mit Einzelunterschrift, Delegierter, mit Einzelunterschrift;
Mark, Christian, von Masein, in Bergün/Bravuogn, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lorenzi, Markus, von Rorschach, in Mörschwil, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Christoffel, Hansjürg, von Sils im Domleschg, in Davos, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: in Zürich, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Leemann, Andreas Christian, von Winterthur, in Winterthur, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1004596090, Ufficio del registro di commercio Grigioni, (350)
Mark Sport AG, in Bergün Filisur, CHE-114.792.388, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 24 vom 05.02.2018, Publ. 4035221). Gemäss Erklärung vom 12.03.2019 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Mark, Christian, von Masein, in Bergün/Bravuogn, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Mark, Jacqueline, von Masein, in Bergün/Bravuogn, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
KMU Treuhand und Revisions AG (CH-350.9.000.507-8), in Chur, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mark, Christian John, von Masein, in Bergün Filisur, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: in Bergün/Bravuogn, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: 6321290, Ufficio del registro di commercio Grigioni, (350)
Alvaneu Bad Golfinvest AG, in Alvaneu, CH-350.3.005.880-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 231 vom 26.11.2010, S. 10, Publ. 5911568).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Crufer, Roger, von Domat/Ems, in Chur, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mark, Christian, von Masein, in Bergün/Bravuogn, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Christoffel, Hansjürg, von Sils im Domleschg, in Zürich, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Davos, Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien].