Informazioni su Stephan Eglin
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Stephan Eglin
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005879727, Ufficio del registro di commercio Basilea Città, (270)
Supremia AG, in Basel, CHE-105.931.320, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 166 vom 27.08.2021, Publ. 1005279153).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zweedijk, Remco Etienne, niederländischer Staatsangehöriger, in Engelberg, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Eglin, Stephan, von Muttenz, in Allschwil, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Saraceno, Antonio, von Basel, in Basel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Sigel, Claudia Monique, von Basel, in Allschwil, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numero di pubblicazione: HR02-1005843720, Ufficio del registro di commercio Basilea Città, (270)
Promoted! GmbH, bisher in Allschwil, CHE-296.754.526, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 53 vom 17.03.2021, Publ. 1005126135).
Statutenänderung:
13.09.2023.
Firma neu:
Designer Second Hand Basel GmbH.
Uebersetzungen der Firma neu:
[Die Übersetzungen werden im Handelsregister gelöscht].
Sitz neu:
Basel.
Domizil neu:
Missionsstrasse 15, 4055 Basel.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Betrieb eines Second Hand Designer-Ladens und Handel mit Waren aller Art, insbesondere mit hochwertiger Taschen, Kleidern und Schuhen sowie Vermittlung von hochwertigen Second Hand Designer-Artikeln. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Darlehen und Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Gesellschafter werden an die im Anteilsbuch eingetragene Adresse per Brief oder Email zugestellt.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Eglin, Stephan, von Muttenz, in Allschwil, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schäfer, Franziska, von Basel, in Dornach, Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Fräulin-Hänni, Katharina, deutsche Staatsangehörige, in Basel, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Numero di pubblicazione: HR02-1005126135, Ufficio del registro di commercio Basilea Campagna, (280)
Promoted! GmbH, in Allschwil, CHE-296.754.526, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 29 vom 11.02.2021, Publ. 1005098186).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Saraceno, Lucca, von Basel, in Basel, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Eglin, Stephan, von Muttenz, in Allschwil, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.