Informazioni su Luigi Mariano
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùUltimi comunicati FUSC: Luigi Mariano
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005587980, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
5 Stelle Deco GmbH, in Bachenbülach, CHE-282.585.252, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 242 vom 13.12.2021, Publ. 1005355193).
Statutenänderung:
04.10.2022.
Sitz neu:
Buchs (ZH).
Domizil neu:
Rosengartenstrasse 2, 8107 Buchs ZH.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt das Führen eines Maler-, Gipser- und Bodenlegerbetriebes, sowie die Durchführung von Reinigungen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mariano, Luigi, italienischer Staatsangehöriger, in Buchs (ZH), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Rümlang].
Numero di pubblicazione: HR02-1005355193, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
5 Stelle Deco GmbH, in Bachenbülach, CHE-282.585.252, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 224 vom 17.11.2020, Publ. 1005023977).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rago, Dino, italienischer Staatsangehöriger, in Oberglatt, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 40 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Rago-Vergine, Rosa, von Dänikon, in Oberglatt, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 120 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mariano, Luigi, italienischer Staatsangehöriger, in Rümlang, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 40 Stammanteilen zu je CHF 100.00].
Numero di pubblicazione: 3924531, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
5 Stelle Deco GmbH(5 Stelle Deco Sàrl) (5 Stelle Deco Sagl) (5 Stelle Deco Ltd liab. Co), in Bachenbülach, CHE-282.585.252, Bitziberg 5, 8184 Bachenbülach, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
20.11.2017.
Zweck:
Führen eines Maler-, Gipser- und Bodenlegerbetriebes sowie die Durchführung von Reinigungen;
Führen eines Nagel- und Massagestudios sowie die Erbringung von Dienstleistungen im Treuhandbereich. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Stammkapital:
CHF 20'000.00. Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung vom 20.11.2017 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Rago, Dino, italienischer Staatsangehöriger, in Oberglatt, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 40 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Mariano, Luigi, italienischer Staatsangehöriger, in Rümlang, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 40 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Rago-Vergine, Rosa, von Dänikon, in Oberglatt, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 40 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Rizzello, Cinzia, italienische Staatsangehörige, in Rümlang, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 40 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Rizzello, Daniela, italienische Staatsangehörige, in Rümlang, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 40 Stammanteilen zu je CHF 100.00.