Informazioni su Kilian Margreth
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Kilian Margreth
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005944136, Ufficio del registro di commercio Grigioni
Gesundheit Mittelbünden, in Thusis, CHE-108.922.932, Besondere Rechtsformen (SHAB Nr. 107 vom 06.06.2023, Publ. 1005761739).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gadient, Alice, von Trimmis, in Domleschg, Vizepräsidentin des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Balzer, Sara, von Albula/Alvra, in Albula/Alvra, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Furger-Ettinger, Christina, von Rheinwald, in Hinterrhein, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Gadola, Sonja Maria, von Trun, in Andeer, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Gasser, Patrik, von Lungern, in Cazis, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Hanselmann, Erika, von Sennwald, in Bergün Filisur, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Heinz, Robert, von Avers, in Avers, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Margreth, Kilian, von Vaz/Obervaz, in Vaz/Obervaz, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Ulber, Gabriela, von Vaz/Obervaz, in Lantsch/Lenz, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Kollegger, Patrik, von Vaz/Obervaz, in Cazis, stellvertretender Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Stäbler, Roman, von Oberbüren, in Masein, stellvertretender Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rathgeb, Christian, von Rhäzüns, in Chur, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schwendener, Rolf, von Buchs (SG), in Rheinwald, Vizepräsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zbinden, Heidi, von Tafers, in Bülach, Vizepräsidentin des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Capaul, Curdin, von Thusis, in Thusis, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Dos Santos Machado, Simone, von Triengen, in Rapperswil-Jona, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Malär, Maurin, von Trimmis, in Vaz/Obervaz, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Utiger, Dominik, von Baar, in Bergün Filisur, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Collenberg, Gion Marc, von Lumnezia, in Bonaduz, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005761739, Ufficio del registro di commercio Grigioni
Berichtigung des im SHAB Nr. 105 vom 02.06.2023 publizierten TR-Eintrags Nr. 2'534 vom 30.05.2023 Gesundheit Mittelbünden, in Thusis, CHE-108.922.932, Besondere Rechtsformen (SHAB Nr. 105 vom 02.06.2023, Publ. 1005759233).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gasser, Patrik, von Lungern, in Cazis, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [nicht: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Margreth, Kilian, von Vaz/Obervaz, in Vaz/Obervaz, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [nicht: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Ulber, Gabriela, von Vaz/Obervaz, in Lantsch/Lenz, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [nicht: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung].
Numero di pubblicazione: HR02-1005759233, Ufficio del registro di commercio Grigioni
Gesundheit Mittelbünden, in Thusis, CHE-108.922.932, Besondere Rechtsformen (SHAB Nr. 14 vom 20.01.2023, Publ. 1005657848).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hunger, Markus, von Safiental, in Cazis, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Margreth, Kilian, von Vaz/Obervaz, in Vaz/Obervaz, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Gasser, Patrik, von Lungern, in Cazis, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Ulber, Gabriela, von Vaz/Obervaz, in Lantsch/Lenz, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Stäbler, Roman, von Oberbüren, in Masein, stellvertretender Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.