Informazioni su Daniel Maret
Fascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Daniel Maret
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 1243623, Ufficio del registro di commercio Vallese, (621)
Maret et May SA, à Bagnes, CHE-101.342.739, société anonyme (No. FOSC 3 du 07.01.2009, p. 20, Publ. 4814500).
Nouvelle raison sociale:
Maret et May SA en liquidation. La société est dissoute par décision de l'assemblée générale du 06.12.2013.
Adresse de liquidation:
Ch. du Collège 4, 1934 Le Châble VS.
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Maret, Pierre, de Bagnes, à Bagnes, président, avec signature collective à deux.
Inscription ou modification de personne(s):
Maret, Daniel, de Bagnes, à Bagnes, liquidateur, avec signature individuelle [précédemment: administrateur avec signature collective à deux].
Numero di pubblicazione: 5432484, Ufficio del registro di commercio Vallese, (621)
Sogesa Société de Gestion des Energies SA, à Bagnes, CH-621.3.001.347-0, société anonyme (FOSC no 209 du 28.10.2008, p. 18, publ. 4709134).
Personnes et signatures radiées:
Maret, Daniel, de Bagnes, à Bagnes, administrateur, avec signature collective à deux avec le président;
Vaudan, Angelin, de Bagnes, à Bagnes, administrateur, avec signature collective à deux avec le président;
Joris, Philippe, de Vollèges, à Levron (Vollèges), administrateur, avec signature collective à deux avec le président.
Inscription ou modification de personnes:
Delamorclaz, Elisabeth, de Bagnes, à Villette (Bagnes), administratrice, avec signature collective à deux avec le président;
Fumeaux, Eric, de Bagnes, à Bagnes, administrateur, avec signature collective à deux avec le président;
Maret, Christophe, de Conthey, Vétroz et Vollèges, à Vollèges, administrateur, avec signature collective à deux avec le président.
Numero di pubblicazione: 5381586, Ufficio del registro di commercio Vallese, (621)
Chappot & Maret Sàrl, à Charrat, CH-621.4.007.187-5, société à responsabilité limitée (FOSC no 118 du 23.06.2009, p. 29, publ. 5085206).
Modification des statuts:
23.11.2009.
Obligation de fournir des prestations accessoires, droits de préférence, de préemption ou d'emption:
pour les détails, voir statuts.
Communications aux associés:
par écrit ou courriel. Statuts adaptés au nouveau droit. [biffé: Capital social entièrement libéré].
Personne et signature radiée:
Maret, Daniel, de Bagnes, à Le Châble VS (Bagnes), associé et gérant, avec signature collective à deux, pour une part sociale de CHF 10'000.--.
Inscription ou modification de personne:
Chappot, Antoine, de Charrat, à Charrat, associé et gérant, avec signature individuelle, pour 200 parts sociales de CHF 100.-- [précédemment: associé-gérant et président, avec signature collective à deux, pour une part sociale de CHF 10'000.--].