Informazioni su Reto Marending
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùUltimi comunicati FUSC: Reto Marending
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1004612394, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Reto Marending GmbH, bisher in Baar, CHE-378.395.714, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 195 vom 09.10.2018, Publ. 1004472458).
Statutenänderung:
04.04.2019.
Sitz neu:
Zürich.
Domizil neu:
Vulkanstrasse 110a, 8048 Zürich.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Marending, Reto, von Dürrenroth, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Baar].
Numero di pubblicazione: HR01-1004472458, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Reto Marending GmbH, in Baar, CHE-378.395.714, c/o Reto Marending, Büelstrasse 25A, 6340 Baar, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
25.09.2018.
Zweck:
Erbringung von Dienstleistungen in den Bereichen Marketing, Multichannel, Projektmanagement, Produktstrategie, Marktanalysen und Forecasting, insbesondere für die Gesundheitsindustrie;
vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax. Mit Erklärung vom 14.09.2018 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Marending, Reto, von Dürrenroth, in Baar, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Numero di pubblicazione: 5221802, Ufficio del registro di commercio Basilea Città, (270)
PRIMECUT GmbH, in Basel, CH-400.4.026.117-9, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 135 vom 16.07.2009, S. 9, Publ. 5141970).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Böni, Daniel, von Möhlin, in Basel, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 5'000.00;
Giese, Catharina, von Anwil, in Zürich, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 5'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Büttler, Claudio, von Mümliswil-Ramiswil, in Basel, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 2 Stammanteilen zu je CHF 5'000.00 [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 5'000.00];
Marending, Reto, von Dürrenroth, in Arni AG, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 2 Stammanteilen zu je CHF 5'000.00 [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 5'000.00].