Informazioni su Lukas Mannhart
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Lukas Mannhart
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005405520, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Mannhart Gebäudetechnik AG, in Turbenthal, CHE-112.158.619, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 26 vom 07.02.2019, Publ. 1004560637).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mannhart, Lukas, von Flums, in Wila, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Mannhart, Sonja, von Wattwil, in Fischingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: HR01-1005262817, Ufficio del registro di commercio Turgovia, (440)
Mannis Zwischenhandel AG (Mannis commerce intermédiaire SA) (Mannis commercio intermedio SA), in Fischingen, CHE-229.736.979, Obstgarten 10, 8374 Dussnang, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
06.07.2021.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt den Handel mit Wärmepumpen, Sanitärapparaten, Lüftungsanlagen sowie jeglichen Güter. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 50'000.00.
Aktien:
1'000 Namenaktien zu CHF 100.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Die Gesellschaft hat mit Erklärung vom 06.07.2020 auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Mannhart, Lukas, von Flums, in Dussnang (Fischingen), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Mannhart, Sonja, von Wattwil, in Dussnang (Fischingen), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 3540703, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
HOS Haustechnik AG, in Turbenthal, CHE-112.158.619, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 234 vom 03.12.2013, Publ. 1212695).
Statutenänderung:
11.05.2017.
Firma neu:
Mannhart Gebäudetechnik AG.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Projektierung und Ausführung von Heizungs-, Sanitär-und Lüftungsanlagen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Egloff, Markus, von Tägerwilen, in Bauma, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mannhart, Lukas, von Flums, in Wila, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Wehrli Treuhand (CHE-108.501.105), in Winterthur, Revisionsstelle [bisher: Wehrli Treuhand (CH-020.1.011.996-1)].