Informazioni su Christine Mankel
Fascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Christine Mankel
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005595356, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
dormakaba Holding AG, in Rümlang, CHE-107.791.082, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 134 vom 13.07.2022, Publ. 1005519276).
Statutenänderung:
11.10.2022. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hess, Johannes, von Wetzikon (ZH), in Pfäffikon, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Heppner, John, amerikanischer Staatsangehöriger, in Naples (US), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Mankel, Christine, deutsche Staatsangehörige, in Ennepetal (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Brandtzaeg, Svein Richard, norwegischer Staatsangehöriger, in Oslo (NO), Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lochiatto, Kenneth, amerikanischer Staatsangehöriger, in Lake Forest, IL (US), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Regelski, Michael, amerikanischer Staatsangehöriger, in Aurora, OH (US), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Liu Yun, John, singapurischer Staatsangehöriger, in Singapur (SG), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: John Liu Yun, John Liu Yun, in Peking (CN)];
Mörtl, Mathias Ernst, deutscher Staatsangehöriger, in Weggis, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Fisibach].
Numero di pubblicazione: 4362431, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
dormakaba Holding AG, in Rümlang, CHE-107.791.082, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 27 vom 08.02.2018, Publ. 4043747).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Malacarne, Beat, von Glarus Süd, in Glarus, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ratcliffe, David M., britischer Staatsangehöriger, in Bülach, Vizedirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mankel, Christine, deutsche Staatsangehörige, in Ennepetal (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mankel-Madaus, Christine];
Zeller, Lars André, von Lenk, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien.
Numero di pubblicazione: 2584165, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
dorma+kaba Holding AG, in Rümlang, CHE-107.791.082, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 209 vom 28.10.2015, Publ. 2448965).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mankel, Christine, deutsche Staatsangehörige, in München (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Ennepetal (DE)];
Jacob, Christoph, deutscher Staatsangehöriger, in Neu Isenburg (DE), Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lichtenberg, Jörg, deutscher Staatsangehöriger, in Haan (DE), Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Sichelschmidt, Dieter, deutscher Staatsangehöriger, in Herdecke (DE), Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.