Informazioni su Luigi Maniglio
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Luigi Maniglio
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1006045023, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
ROBOMOVE AG, in Zug, CHE-108.745.475, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 28 vom 09.02.2022, Publ. 1005401084).
Statutenänderung:
13.05.2024.
Firma neu:
PAIMPOL AG.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Santin, Giampaolo, italienischer Staatsangehöriger, in Villarbasse (IT), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Maniglio, Luigi, italienischer Staatsangehöriger, in Lugano, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Trisconi, Luca Gian Rocco, von Blenio, in Riviera, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: HR02-1005640101, Ufficio del registro di commercio Svitto, (130)
Emme Holdings AG, in Freienbach, CHE-390.414.506, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 193 vom 05.10.2022, Publ. 1005575853).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Maniglio, Luigi, italienischer Staatsangehöriger, in Lugano, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: in Rapperswil-Jona, Mitglied, mit Einzelunterschrift];
Wilhelm, Tobias, von Dagmersellen, in Lachen, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: HR01-1005537534, Ufficio del registro di commercio Svitto, (130)
FAI Holding AG (FAI Holding SA) (FAI Holding Ltd), in Freienbach, CHE-315.722.517, Wolleraustrasse 41a, 8807 Freienbach, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
12.07.2022.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Dienstleistungen in den Bereichen Unternehmensberatung, Interimsmanagement und M&A sowie der Erwerb, die dauernde Verwaltung und die Veräusserung von Beteiligungen an in- und ausländischen Unternehmen aller Art. Die Gesellschaft kann zudem Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Aktienkapital:
CHF 101'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 101'000.00.
Aktien:
10'000 Namenaktien zu CHF 10.00 (Stammaktien) und 100 Namenaktien zu CHF 10.00 (Vorzugsaktien A).
Publikationsorgan:
SHAB.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Statutarische Vorrechte:
Die Vorzugsaktien A gewähren Vorrechte bezüglich Dividende und Liquidationserlös gemäss Statuten. Gemäss Erklärung vom 12.07.2022 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Maniglio, Luigi, italienischer Staatsangehöriger, in Lugano, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Scio, Enrico, italienischer Staatsangehöriger, in Mailand (IT), Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Ruggeri, Guglielmo, italienische Staatsangehörige, in Mailand (IT), Mitglied, mit Einzelunterschrift.