Informazioni su Marcel Mande
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Marcel Mande
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 3065560, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Teplitz AG, in Zürich, CH-020.3.925.872-3, Handel mit und Fabrikation von modischen Textilprodukten, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 180 vom 16.09.2004, S. 21, Publ. 2451310).
Firma neu:
Teplitz AG in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 20.09.2005 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mande, Marcel, von Zürich, in Zürich, Mitglied und Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied].
Numero di pubblicazione: 2516410, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Stiftung zur Erhaltung und Pflege der Friedhöfe der Israelitischen Cultusgemeinde Zürich, in Zürich, CH-020.7.000.434-6, Mittel welche im Sinne und Geiste des jüdischen Kultus, bezw, Stiftung (SHAB Nr. 7 vom 14.01.2003, S. 23, Publ. 810512).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gut, Walter, von Zürich und St. Gallen, in Zürich, Mitglied und Quästor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Mande, Marcel, von Zürich, in Zürich, Delegierter, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Teplitz, Harry, von Zürich, in Zürich, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bloch, Dr. Alfred, von Basel, in Zürich, Mitglied und Quästor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Berg, Harry, von Zollikon, in Zollikon, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Urbach, Samuel, von Stallikon, in Adliswil, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 2488370, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Israelitische Cultusgemeinde Zürich, in Zürich, CH-020.6.900.246-7, Vereinigung von Juden in Zürich und Umgebung, Verein (SHAB Nr. 33 vom 18.02.2002, S. 20, Publ. 346960).
Statutenänderung:
7.07.2003. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Teplitz, Harry, von Zürich, in Zürich, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Heimann, Kurt, von Sursee und Lengnau AG, in Sursee, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Mande, Marcel, von Zürich, in Zürich, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gut, Walter, von Zürich und St. Gallen, in Zürich, Vizepräsident und Quästor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Haymann, Feiga, von Zürich, in Küsnacht ZH, Vizepräsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied];
Bloch, Dr. Alfred, von Basel, in Zürich, Mitglied und Quästor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Braunschweig, Dale, von Lengnau AG, in Rüschlikon, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Günzburger, Bertin, von Basel, in Zürich, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Popper, Miriam, von Zürich, in Zürich, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Urbach, Samuel, von Stallikon, in Adliswil, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.