Informazioni su Antonello Mancosu
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùUltimi comunicati FUSC: Antonello Mancosu
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 2729270, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
RESTAURANT HORNEGGSTRASSE 15 AG, bisher in Zollikon, CH-020.3.921.590-4, Betrieb eines Restaurantes an der Horneggstrasse 15, in Zürich 8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 254 vom 29.12.2004, S. 34, Publ. 2617906).
Statutenänderung:
8.02.2005.
Firma neu:
Restaurant Horneggstrasse 15 AG.
Sitz neu:
Zürich.
Domizil neu:
Horneggstrasse 15, 8008 Zürich.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Mancosu, Elda, von Kloten, in Wallisellen, Mitglied und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mancosu, Antonello, italienischer Staatsangehöriger, in Wallisellen, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: Geschäftsführer].
Numero di pubblicazione: 2617906, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
RESTAURANT HORNEGGSTRASSE 15 AG, in Zollikon, CH-020.3.921.590-4, Betrieb eines Restaurantes an der Horneggstrasse 15, in Zürich 8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 126 vom 03.07.1998, S. 4593).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gartmann, Ricco, von Masein, in Hombrechtikon, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Sacchet, Hildegard, von Arvigo, in Egg, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Harnist, André, französicher Staatsangehöriger, in Küsnacht ZH, Delegierter, mit Einzelunterschrift;
Gartmann, Michèle, von Masein, in Hombrechtikon, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Gareva Revisions AG, in Zürich, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mancosu, Elda, von Kloten, in Wallisellen, Mitglied und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift;
Mancosu, Antonello, italienischer Staatsangehöriger, in Wallisellen, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift;
Göldi Grimm Meier & Partner AG, in Küsnacht ZH, Revisionsstelle.
Numero di pubblicazione: 1056492, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Riviera d'oro GmbH, in Zürich, Erbringung von Dienstleistungen im Bereiche der Gastronomie, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 24 vom 06.02.1997, S. 811).
Statutenänderung:
19.06.2003.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Montagnolo, Remo, italienischer Staatsangehöriger, in Männedorf, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einer Stammeinlage von CHF 10'000.--.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mancosu, Antonello, italienischer Staatsangehöriger, in Wallisellen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 20'000.-- [bisher: mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einer Stammeinlage von CHF 10'000.--].