Informazioni su Christa Malorny
Fascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Christa Malorny
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 2049179, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Zürcher Blumenbörse Genossenschaft, in Wangen-Brüttisellen, CHE-107.819.734, Genossenschaft (SHAB Nr. 249 vom 24.12.2014, Publ. 1901019).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Malorny, Christa, von Bühler, in Triesen (LI), Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Krebs, Eveline Ruth, von Noflen, in Zürich, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numero di pubblicazione: 5761250, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Zürcher Blumenbörse Genossenschaft, in Wangen-Brüttisellen, CH-020.5.900.749-3, Genossenschaft (SHAB Nr. 211 vom 30.10.2009, S. 28, Publ. 5318546).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
van Oordt, Thomas, von Grindelwald, in Stäfa, Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hediger, Paul, von Reinach AG, in Lengnau AG, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Schneider, Balz, von Meilen und Uster, in Zürich, stellvertretender Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Huber, Anton, von Sarmenstorf und Jonen, in Altwis, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Meyer, Peter, von Grosswangen, in Wangen-Brüttisellen, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zulauf, Christian, von Schinznach Dorf, in Auenstein, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher:in Schinznach-Dorf, Mitglied der Verwaltung ohne Zeichnungsberechtigung];
Hüssy, Peter, von Safenwil, in Pfäffikon, Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Verwaltung ohne Zeichnungsberechtigung];
Eigensatz, Josef, von Reiden, in Reiden, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Malorny, Christa, von Bühler, in Triesen (LI), Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied der Verwaltung mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Mensch, Roland, von Allschwil, in Männedorf, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Speck, Pascal, von Zug, in Dietlikon, mit Kollektivprokura zu zweien.
Numero di pubblicazione: 2318738, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Genossenschaft Zürcher Blumen-Börse, in Oberengstringen, In gemeinsamer Selbsthilfe den Handel mit Schnittblumen, Pflanzen und anderen gärtnerischen Erzeugnissen ihrer Mitglieder aber auch Dritter zu fördern, Genossenschaft (SHAB Nr. 112 vom 16.06.2003, S. 30, Publ. 1034698).
Statutenänderung:
26.02.2004.
Pflichten neu:
Jeder neue Genossenschafter hat ein Eintrittsgeld zu entrichten, deren Höhe von der Generalversammlung bestimmt wird. Sodann hat jeder Genossenschafter mindestens einen Anteilschein zu übernehmen. [bisher: Pflichten: Jeder Genossenschafter hat mindestens einen Anteilschein zu übernehmen.] [gestrichen: Pflichten: Neu beitretende Genossenschafter sind zur Entrichtung eines Eintrittsgeldes von nicht mehr als dem vierfachen Betrag der vom Genossenschafter zu übernehmenden Anteilscheinen verpflichtet.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Germann, Walter, von Gaiserwald, in Wettingen, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Huber, Anton, von Sarmenstorf und Jonen, in Altwis, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Malorny, Christa, von Bühler, in Triesen (LI), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Fitze, Christa, in Pfäffikon];
Hüssy, Peter, von Safenwil, in Pfäffikon, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Zulauf, Christian, von Schinznach-Dorf, in Schinznach-Dorf, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.