Informazioni su Claude Henri Maillard
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Claude Henri Maillard
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005923407, Ufficio del registro di commercio Basilea Città, (270)
Stiftung der Basler Freimaurerloge "Zur Freundschaft und Beständigkeit", in Basel, CHE-113.288.070, Stiftung (SHAB Nr. 253 vom 28.12.2021, Publ. 1005369813).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Huber, Patrik-Philipp, von Basel und Schaffhausen, in Therwil, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Maillard, Claude, von Billens-Hennens, in Sissach, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Tröster, Thomas, von Basel, in Basel, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fredenhagen, Andreas, von Basel, in Riehen, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Recher, Daniel, von Ziefen, in Ziefen, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005120265, Ufficio del registro di commercio Basilea Città, (270)
Stiftung der Basler Freimaurerloge "Zur Freundschaft und Beständigkeit", in Basel, CHE-113.288.070, Stiftung (SHAB Nr. 183 vom 21.09.2017, Publ. 3765105).
Urkundenänderung:
09.02.2021.
Zweck neu:
Die Stiftung unterstützt wohltätige Werke und Bedürftige. Sie fördert ethische und moralische Grundwerte in der Gesellschaft sowie freimaurerische Anliegen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Mickler, Dr. Helmut, deutscher Staatsangehöriger, in Lörrach (DE), Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hinsen, Wolfgang, deutscher Staatsangehöriger, in Bettingen, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wirz, Werner R., von Basel, in Möhlin, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Tröster, Thomas, von Basel, in Basel, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Maillard, Claude, von Billens-Hennens, in Sissach, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Subotic, Ivan, von Basel, in Oberwil (BL), Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 1276921, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Sammelstiftung Zusatzvorsorge Swiss Life, in Zürich, CHE-109.733.003, Stiftung (SHAB Nr. 98 vom 24.05.2013, Publ. 7200702). [Gestrichene Angaben über die Organisation aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften gemäss Art. 95 HRegV.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Guillod, Michel, von Bas-Vully, in Langenthal, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Maillard, Claude, von Billens-Hennens, in Sissach, Vizepräsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Barblan, Patrick, von Valsot, in Würenlos, Vizepräsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kaufmann, André, von Luzern, in Bülach, mit Kollektivunterschrift zu zweien.