Informazioni su Stefan Maier
Fascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Stefan Maier
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 5462716, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Art Academy GmbH, in Erlenbach ZH, CH-020.4.031.167-5, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 115 vom 16.06.2005, S. 22, Publ. 2884802).
Statutenänderung:
15.06.2009. Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail. Gemäss Erklärung vom 23.06.2009 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Maier, Stefan, deutscher Staatsangehöriger, in Dresden (DE), Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 2'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hüvel, Ines, deutsche Staatsangehörige, in Erlenbach ZH, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 50 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher:mit einem Stammanteil von CHF 48'000.00].
Numero di pubblicazione: 2884802, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Art Academy GmbH, in Erlenbach ZH, CH-020.4.031.167-5, c/o Ines Hüvel, Holzwiesstrasse 49, 8703 Erlenbach, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
6.06.2005.
Zweck:
Der Zweck der Gesellschaft ist der Betrieb einer Galerie sowie der Kunsthandel. Die Gesellschaft kann sich an Firmen der gleichen oder ähnlichen Art beteiligen, solche übernehmen sowie Immobilien, Wertschriften und Immaterialgüterrechte aller Art erwerben, eintragen, verwalten und veräussern.
Stammkapital:
CHF 50'000.--.
Publikationsorgan:
SHAB.
Eingetragene Personen:
Hüvel, Ines, deutsche Staatsangehörige, in Erlenbach ZH, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 48'000.--;
Maier, Stefan, deutscher Staatsangehöriger, in Dresden (DE), Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 2'000.--.