Informazioni su Moritz Maier
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùUltimi comunicati FUSC: Moritz Maier
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1006107238, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Xpeer GmbH, in Baar, CHE-206.191.081, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 141 vom 24.07.2019, Publ. 1004682966).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bezborodov, Sergey, kasachischer Staatsangehöriger, in Zumikon, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Maier, Moritz, von Schöftland, in Vechigen, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00].
Numero di pubblicazione: HR02-1004674172, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Five Informatik AG, in Urtenen-Schönbühl, CHE-106.305.349, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 49 vom 10.03.2017, Publ. 3395801).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Maier, Moritz, von Schöftland, in Bern, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Brbot, Tomislav, von Luterbach, in Biberist, mit Kollektivprokura zu zweien;
Isch, Nicola Crispino, von Rüttenen, in Rüttenen, mit Kollektivprokura zu zweien;
Salzmann, Jvo, von Signau, in Ried b. Kerzers (Ried bei Kerzers), mit Kollektivprokura zu zweien.
Numero di pubblicazione: 3412811, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Xpeer GmbH, in Baar, CHE-206.191.081, c/o offinea Business Center AG, Rathausstrasse 14, 6340 Baar, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
01.03.2017.
Zweck:
Erbringung von Informatik-Dienstleistungen, insbesondere Planung, Entwicklung, Betrieb und Vertrieb von Software-Produkten sowie Beratung, Konzeption und Realisierung von Informatik-Projekten und Handel mit Informatik-Produkten, ferner Erbringung von Beratungsdienstleistungen in den Bereichen Marketing, PR, Kommunikation sowie Unternehmens- und Managementberatung;
vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.
Stammkapital:
CHF 20'000.00. Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail. Mit Erklärung vom 24.02.2017 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Maier, Moritz, von Schöftland, in Vechigen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.