Informazioni su Bruno Maier
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùRisultati per il nome Bruno Maier
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Bruno Maier
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 1733681, Ufficio del registro di commercio Basilea Campagna, (280)
PharmaSens AG, in Biel-Benken, CHE-113.324.814, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 125 vom 02.07.2014, Publ. 1587547).
Statutenänderung:
08.09.2014. Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 08.09.2014 die letztmals am 24.04.2013 abgeänderte Statutenbestimmung über die genehmigte Kapitalerhöhung erneut geändert. [gestrichen: Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 24.04.2013 die letztmals am 07.04.2011 abgeänderte Statutenbestimmung über die genehmigte Kapitalerhöhung erneut geändert.].Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 08.09.2014 die letztmals am 24.04.2013 abgeänderte Statutenbestimmung über die bedingte Kapitalerhöhung erneut geändert. [gestrichen: Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 24.04.2013 die letztmals am 16.04.2012 abgeänderte Statutenbestimmung über die bedingte Kapitalerhöhung erneut geändert.. ].Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Maier, Dr. Bruno, von Basel, in Riehen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hoogland, Dr. Gerardus Adrianus, niederländischer Staatsangehöriger, in Küsnacht ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Diem, Prof. Dr. Peter, von Herisau, in Bern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 7186560, Ufficio del registro di commercio Basilea Campagna, (280)
PharmaSens AG, in Biel-Benken, CH-280.3.010.285-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 249 vom 21.12.2012, Publ. 6989720).
Statutenänderung:
24.04.2013. Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 24.04.2013 die letztmals am 07.04.2011 abgeänderte Statutenbestimmung über die genehmigte Kapitalerhöhung erneut geändert. Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 24.04.2013 die letztmals am 16.04.2012 abgeänderte Statutenbestimmung über die bedingte Kapitalerhöhung erneut geändert. [gestrichen: Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 07.04.2011 die letztmals am 09.04.2010 abgeänderte Statutenbestimmung über die genehmigte Kapitalerhöhung erneut geändert.]. [gestrichen: Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 16.04.2012 die letztmals am 07.04.2011 abgeänderte Statutenbestimmung über die bedingte Kapitalerhöhung erneut geändert.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Henrich, Werner, französischer Staatsangehöriger, in Binningen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Maier, Dr. Bruno, von Basel, in Riehen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 5247124, Ufficio del registro di commercio Basilea Città, (270)
Museum Tinguely AG, in Basel, CH-270.3.013.831-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 152 vom 10.08.2009, S. 7, Publ. 5187064).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Magnaguagno, Guido, von Appenzell, in Basel, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Maier, Dr. Bruno, von Basel, in Riehen, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Marx, Andreas, deutscher Staatsangehöriger, in Binzen (DE), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schweizer, Dr. Erich, von Rafz, in Oberwil BL, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Humer, Dr. Franz B., von Küssnacht SZ, in Erlenbach ZH, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher:in Zollikon];
Wetzel, Roland, von Möhlin, in Basel, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Brot, Carlo, von Cazis, in Honau, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Dittrich Riek, Mirjam, von Bichelsee-Balterswil, in Basel, mit Kollektivunterschrift zu zweien.