Informazioni su Herbert Märki Strässle
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Herbert Märki Strässle
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR01-1004621844, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Verein Wunder Region Baden, in Ennetbaden, CHE-189.919.224, c/o Lydia Bosoni, Goldwandstrasse 23, 5408 Ennetbaden, Verein (Neueintragung).
Statutendatum:
15.04.2019. 25.04.2019.
Zweck:
Fördert, initiiert und organisiert Veranstaltungen und gesellschaftliche Initiativen mit dem Ziel, die Lebensqualität der Menschen zu steigern und nachhaltig zu erhalten, den gesellschaftlichen Zusammenhalt, die Stadtidentität, sowie die Vernetzung der Generationen zu unterstützen;
kann Konzept-, Projektierungs-, Publikationsdienstleistungen sowie Beratungen namentlich im kulturellen Bereich an der Schnittstelle zwischen Gesellschaft, Kultur und Wirtschaft sowie in den Bereichen Gastronomie, Eventmanagement, Promotionen und Marketing erbringen und Veranstaltungen aller Art organisieren und durchführen, Zweigniederlassungen errichten, zweckverbundene Vertretungen übernehmen, sich an Unternehmen gleicher oder ähnlicher Art beteiligen, Lizenzen erwerben und veräussern, Grundstücke erwerben, halten und veräussern sowie Darlehen und Kredite aufnehmen.
Mittel:
Mitgliederbeiträge, Förder-, Gönner-, Sponsoren-, Kooperations-, Partner- und Entwicklungsbeiträge, Schenkungen, Erträge aus eigener Geschäftstätigkeit.
Eingetragene Personen:
Bosoni, Lydia, von Rheinfelden, in Ennetbaden, Präsidentin des Vorstandes, Kassierin, mit Einzelunterschrift;
Märki Strässle, Herbert, von Mandach, in Ennetbaden, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bosoni, Sandro, italienischer Staatsangehöriger, in Ennetbaden, Mitglied des Vorstandes, Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 2449795, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
STREEZ AG, in Baden, CHE-415.318.134, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 178 vom 15.09.2015, Publ. 2373753).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Märki Strässle, Herbert, von Mandach, in Schinznach Bad, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Keller, Carmen, deutsche Staatsangehörige, in Wettingen, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 1884263, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
STREEZ AG, in Baden, CHE-415.318.134, Bahnhofstrasse 7, 5400 Baden, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
01.12.2014.
Zweck:
Halten von Beteiligungen an Tochtergesellschaften im In- und Ausland, welche im Bereich der Konzeption, Planung, Organisation und Erbringung von Mobilitätsdienstleistungen tätig sind oder Beratungsleistungen in diesem Zusammenhang erbringen, Erbringung von zentralen Dienstleistungen und Beratungs-, Management- und Finanzierungsleistungen gegenüber ihren Tochtergesellschaften;
kann in diesem Zusammenhang Immaterialgüterrechte halten und ihren Tochtergesellschaften und Dritten daran Rechte einräumen, Tochtergesellschaften und Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmen beteiligen, Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten, Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
100'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Eingetragene Personen:
Sander, Dr. Stefan, deutscher Staatsangehöriger, in St. Gallen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Märki Strässle, Herbert, von Mandach, in Schinznach Bad, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Erni, Christoph, von Niedergösgen, in Winkel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Oehler, Ilse, von Balgach, in St. Gallen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Treviso Revisions AG (CHE-105.491.025), in St. Gallen, Revisionsstelle.