Informazioni su Martin Märki
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Martin Märki
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 3227277, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
MC Gerüst GmbH, in Neuheim, CHE-112.369.524, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 166 vom 29.08.2016, Publ. 3025065).
Firma neu:
MC Gerüst GmbH in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 28.11.2016 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Christen, Kevin, von Herisau, in Menziken, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Märki, Martin, von Mönthal, in Neuheim, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
BB Treuhand AG (CHE-101.822.755), in Baar, Liquidatorin.
Numero di pubblicazione: 3025065, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
MIIH GmbH, in Zug, CHE-112.369.524, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 219 vom 11.11.2015, Publ. 2475781).
Statutenänderung:
16.08.2016.
Firma neu:
MC Gerüst GmbH.
Sitz neu:
Neuheim.
Domizil neu:
Tal 2, 6345 Neuheim.
Zweck neu:
Betrieb einer Bauunternehmung und Ausführung von Bauarbeiten, insbesondere Gerüstbau;
vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Koller, Jürg, von Meierskappel, in Zug, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift;
Hegglin-Tavares, Camila, brasilianische Staatsangehörige, in Walchwil, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Hegglin, Peter, von Menzingen, in Walchwil, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Märki, Martin, von Mönthal, in Neuheim, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien und Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Christen, Kevin, von Herisau, in Menziken, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien und Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.