Informazioni su Luc Paul Maeder
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Luc Paul Maeder
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 6340376, Ufficio del registro di commercio Vallese, (626)
Valise Sàrl, précédemment à Cheseaux-sur-Lausanne, CH-550.1.052.897-2, société à responsabilité limitée (No. FOSC 1 du 27.12.2007, p. 26).
Statuts originaires:
13.12.2007.
Modification des statuts:
24.03.2011, 15.07.2011.
Nouveau siège:
Veysonnaz.
Nouvelle adresse:
c/o M. Luc MAEDER, Rte de Salins 2, 1993 Veysonnaz.
But de l'entreprise:
Opérations immobilières.
Capital social:
CHF 20'000.00.
Obligations de fournir des prestations accessoires, droits de préférence, de préemption ou d'emption:
pour les détails, voir les statuts.
Organe de publication:
FOSC.
Nouvelles communications:
Communication aux associés: par écrit ou par courriel.
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Gasser, Lise, de Mühleberg, à Cheseaux-sur-Lausanne, associée et gérante, avec signature individuelle, pour une part sociale de CHF 10'000.00;
Cretegny, Valérie, de Mühleberg, à Cheseaux-sur-Lausanne, associée, pour une part sociale de CHF 10'000.00.
Inscription ou modification de personne(s):
Maeder, Luc, de Mühleberg, à Veysonnaz, associé et gérant, avec signature individuelle, pour 2 parts sociales de CHF 10'000.00. Selon déclaration du 15.07.2011, il est renoncé à un contrôle restreint. [Adaptation au nouveau droit de la Sàrl].
Numero di pubblicazione: 6090574, Ufficio del registro di commercio Vallese, (626)
Femmes de Caractère Sàrl, à Sion, CH-626.4.009.914-1, société à responsabilité limitée (No. FOSC 5 du 08.01.2010, p. 26, Publ. 5430204).
Modification des statuts:
18.02.2011.
Nouvelle raison sociale:
Cité-Jeunesse LM SARL.
Nouveau siège:
Veysonnaz.
Nouvelle adresse:
c/o M. Luc MAEDER, Rte de Salins 2, 1993 Veysonnaz.
Nouveau but:
L'exploitation d'une colonie de vacances sur Commune de Veysonnaz (cf. statuts pour but complet).
Nouveau capital social:
CHF 50'000.00 [précédemment: CHF 20'000.00].
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Pagola, Monique, de Rechthalten, à Lausanne, associée, gérante et présidente, avec signature individuelle, pour 10 parts sociales de CHF 1'000.00;
Scuderi-Suppa, Sandra, de Servion, à Mézières VD, associée et gérante, avec signature individuelle, pour 10 parts sociales de CHF 1'000.00.
Inscription ou modification de personne(s):
Maeder, Luc, de Mühleberg, à Veysonnaz, associé et gérant, avec signature individuelle, pour 50 parts sociales de CHF 1'000.00.