Informazioni su Hermanus Maas
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Hermanus Maas
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005595351, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
CH-Beratung nach Mass GmbH, in Winkel, CHE-360.065.312, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 18 vom 28.01.2019, Publ. 1004551708).
Firma neu:
CH-Beratung nach Mass GmbH in Liquidation.
Uebersetzungen der Firma neu:
(CH-Beratung nach Mass SARL en liquidation) (CH-Beratung nach Mass SAGL in liquidazione) (CH-Beratung nach Mass Ltd. liab. Co in liquidation). Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 24.10.2022 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Maas, Hermanus, niederländischer Staatsangehöriger, in Winkel, Gesellschafter und Geschäftsführer, Liquidator, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 200.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: 1288021, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
CH-Beratung nach Mass GmbH (CH-Beratung nach Mass SARL) (CH-Beratung nach Mass SAGL) (CH-Beratung nach Mass Ltd liab. CO), in Winkel, CHE-360.065.312, In der Breiti 3, 8185 Winkel bei Bülach, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
07.01.2013.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Beratungsdienstleistungen im Bereich Bank- und Finanzwesen/Unternehmensberatung. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung vom 07.01.2014 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Maas, Hermanus, niederländischer Staatsangehöriger, in Winkel, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 200.00.
Numero di pubblicazione: 984057, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG, in Zürich, CH-020.3.906.593-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 67 vom 09.04.2013, Publ. 7139644).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Reisch, Marco, deutscher Staatsangehöriger, in Kloten, mit Kollektivprokura zu zweien;
Maas, Hermanus, niederländischer Staatsangehöriger, in Dürnten, stellvertretender Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Löhr, Evelyn, von Rumisberg, in Zürich, Vizedirektorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ferraris, Raphael, von Genève, in Bäretswil, mit Kollektivprokura zu zweien;
Maier, Bianca, deutsche Staatsangehörige, in Maschwanden, Vizedirektorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kovacevic, Mirjana, von Zürich, in Baldingen, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hausmann, Andreas, deutscher Staatsangehöriger, in Zumikon, stellvertretender Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kapferer, Burkhard, österreichischer Staatsangehöriger, in Wädenswil, stellvertretender Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizedirektor mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Pfaffen, Andreas, von Chur, in Wollerau, stellvertretender Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Zürich];
Schuster, Dr. Armin, deutscher Staatsangehöriger, in Wädenswil, stellvertretender Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizedirektor mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Beuter, Christoph, deutscher Staatsangehöriger, in Uster, Vizedirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Kollektivprokura zu zweien];
Paz Soldan-Willi, Fatma, von Zürich, in Zürich, Vizedirektorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Kollektivprokura zu zweien];
Skenderi, Ernesa, von Wangen-Brüttisellen, in Dietlikon, Vizedirektorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Kollektivprokura zu zweien];
Tékété, Soumaila, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Vizedirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Kollektivprokura zu zweien];
Hentze, Dirk Martin, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: in Schlieren];
Jäger, Marco, deutscher Staatsangehöriger, in Wädenswil, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: in Affoltern am Albis];
Poser, Dr. Anna Teresa, deutsche Staatsangehörige, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien;
Schölly, Bernhard Alexander, von Basel, in Ossingen, mit Kollektivprokura zu zweien.