Informazioni su Christine Maag
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùUltimi comunicati FUSC: Christine Maag
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005059038, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Brocki-Fantasy GmbH, in Hindelbank, CHE-112.917.182, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 243 vom 13.12.2012, S.0, Publ. 6972816).
Firma neu:
Brocki-Fantasy GmbH in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 18.12.2020 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Maag, Christine, von Bachenbülach, in Meikirch, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift];
Böhlen, Hans, von Thunstetten, in Hindelbank, Geschäftsführer, Liquidator, mit Einzelunterschrift, [bisher: Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: 3607435, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
BRM-Waren-Taxi GmbH, in Hindelbank, CHE-115.100.579, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 225 vom 19.11.2012, Publ. 6936440).
Statutenänderung:
22.06.2017. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Maag, Christine, von Bachenbülach, in Bern, Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rosser, Stephanie Andrea Tamara, von Thunstetten, in Ittigen, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Numero di pubblicazione: 6936440, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
BRM-Waren-Taxi GmbH, in Münsingen, CH-036.4.045.700-6, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 190 vom 01.10.2009, S. 2, Publ. 5271726).
Statutenänderung:
08.11.2012.
Sitz neu:
Hindelbank.
Domizil neu:
Krauchthalstrasse 6, 3324 Hindelbank.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rohrer, Kurt, von Bolligen, in Münchenbuchsee, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 9 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Böhlen, Hans, von Thunstetten, in Hindelbank, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: in Münsingen, Gesellschafter und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift und mit 11 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00];
Maag, Christine, von Bachenbülach, in Bern, Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.