Informazioni su Cédric Luy
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Cédric Luy
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 3239751, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Bank-now AG, in Horgen, CHE-113.328.982, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 194 vom 06.10.2016, Publ. 3092807).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Huber, Christian, von Luzern und Kriens, in Siblingen, mit Kollektivprokura zu zweien;
Schmidt, Elisabeth, deutsche Staatsangehörige, in Jonen, mit Kollektivprokura zu zweien;
Kraft, Wolf Rüdiger, von Degersheim, in Obfelden, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Neuwardt, Markus, von St. Gallen, in Luzern, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Mendola, Giovanni Calogero, von Lufingen, in Lufingen, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Luy, Cédric, von Vernay, in Givisiez, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gözübüyük, Sabri, von Wädenswil, in Freienbach, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: in Wädenswil];
Lottenbach, Corinne Simone, von Oekingen, in Uitikon, mit Kollektivprokura zu zweien;
Oswald, Marc, von Aadorf, in Horgen, mit Kollektivprokura zu zweien;
Salm, Patrick, von Lenzburg, in Stallikon, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: in Kilchberg ZH].
Numero di pubblicazione: 7019136, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Peugeot (Suisse) SA, bisher in Moosseedorf, CH-035.3.001.103-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 92 vom 11.05.2012, Publ. 6675538).
Gründungsstatuten:
03.05.1937.
Statutenänderung:
14.12.2012.
Sitz neu:
Schlieren.
Domizil neu:
Brandstrasse 24, 8952 Schlieren.
Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft bildet der Handel mit und Verkauf von Automobilen der Marke 'Peugeot' und ihren Bestandteilen und Zubehör in der Schweiz. Die Gesellschaft erbringt überdies für andere Gesellschaften der PSA Peugeot Citroen Gruppe administrative Dienstleistungen aller Art, namentlich die Zurverfügungstellung von Personalressourcen;
sie kann sich an andern Unternehmungen beteiligen. Die Gesellschaft kann sämtliche Handels-, Industrie-, Finanz- sowie Immobilientransaktionen durchführen und überdies im allgemeinen alle Geschäfte tätigen, welche zur Förderung ihres Gesellschaftszwecks geeignet sind;
sie kann insbesondere in der Schweiz und im Ausland Zweigniederlassungen gründen, Immobilien kaufen und verkaufen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
de Kergariou, Marc Michel, französischer Staatsangehöriger, in Versailles (FR), Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Luy, Cédric, von Rueyres-les-Prés und Vernay, in Givisiez, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schär, Peter, von Gondiswil, in Liebefeld(Köniz), mit Kollektivprokura zu zweien;
Ernst & Young AG (CH-035.9.020.344-5), in Bern, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Thrierr, Olivier François Henri, französischer Staatsangehöriger, in Zürich, Generaldirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Genf (Genève)];
Viveen, Bastiaan, niederländischer Staatsangehöriger, in Wohlen bei Bern, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Amsterdam (NL)];
Diserens, Cédric, von Savigny, in Zürich, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Walser-Wachenheim, Séverine Yvette, französische Staatsangehörige, in Wallisellen, Direktorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Guida, Fernando Antonio, von Killwangen, in Spreitenbach;
Ernst & Young AG (CH-020.9.001.069-0), in Zürich, Revisionsstelle.
Numero di pubblicazione: 5654908, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Peugeot (Suisse) SA, in Moosseedorf, CH-035.3.001.103-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 245 vom 17.12.2009, S. 5, Publ. 5398186).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bélot, Pascal, französischer Staatsangehöriger, in Bolligen, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hefti, Fridolin, von Luchsingen, in Oberengstringen, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Luy, Cédric, von Rueyres-les-Prés und Vernay, in Givisiez, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Pontiggia, Valter, von Herrliberg, in Glashütten (Murgenthal), Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.