Informazioni su Simon Lutz
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùRisultati per il nome Simon Lutz
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Simon Lutz
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1004797587, Ufficio del registro di commercio Svitto, (130)
Ruoss Logistik AG, in Altendorf, CHE-105.714.136, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 250 vom 27.12.2013, S.0, Publ. 1259861). [gestrichen: Gemäss Erklärung vom 26.03.2012 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Amacker, Yvonne, von Schübelbach und Uznach, in Reichenburg, Präsidentin, mit Einzelunterschrift;
Amacker, Hansjörg, von Ebnat-Kappel, in Reichenburg, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lutz, Jörg, von Walzenhausen, in Altendorf, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Lutz, Fabio, von Walzenhausen, in Lachen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lutz, Simon, von Walzenhausen, in Lachen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Fleischmann Consulting GmbH (CHE-108.581.601), in Wollerau, Revisionsstelle;
Meier, Nathalie Alexandra, genannt Alexandra, von Hergiswil bei Willisau, in Galgenen, mit Kollektivprokura zu zweien.
Numero di pubblicazione: 2080355, Ufficio del registro di commercio Svitto, (130)
INFRALUTION AG, bisher in Rapperswil-Jona, CHE-401.337.800, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 72 vom 14.04.2014, Publ. 1452599).
Gründungsstatuten:
11.12.2012.
Statutenänderung:
26.03.2015.
Sitz neu:
Wollerau.
Domizil neu:
Verenastrasse 4b, 8832 Wollerau.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lutz, Simon, von Walzenhausen, in Lachen SZ, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Lachen, Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Reichmuth, Martin, von Unteriberg, in Wollerau, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: 1452599, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
INFRALUTION AG, in Rapperswil-Jona, CHE-401.337.800, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 66 vom 08.04.2013, Publ. 7137600).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Reichmuth, Martin, von Unteriberg, in Wollerau, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Freienbach];
Hickel, Richard, von Zürich, in Pfäffikon SZ (Freienbach), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Wollerau];
Lutz, Simon, von Walzenhausen, in Lachen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Altendorf].