Informazioni su Petra Patricia Lutz
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùUltimi comunicati FUSC: Petra Patricia Lutz
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005698903, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Bad und Sicherheit GmbH, in Brugg, CHE-191.036.943, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 42 vom 01.03.2022, Publ. 1005417104).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Richard, Alain, von Mont-Vully, in Mont-Vully, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lutz, Petra Patricia, von Appenzell, in Brugg, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 190 Stammanteilen zu je CHF 100.00].
Numero di pubblicazione: HR02-1005483218, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Projektbearbeitung Lutz, bisher in Mont-Vully, CHE-200.379.338, Einzelunternehmen (SHAB Nr. 41 vom 01.03.2021).
Sitz neu:
Brugg.
Domizil neu:
Aarauerstrasse 56, 5116 Schinznach Bad.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lutz, Petra Patricia, von Appenzell, in Brugg, Inhaberin, mit Einzelunterschrift [bisher: in Givisiez].
Numero di pubblicazione: HR02-1005417104, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Bad und Sicherheit GmbH, bisher in Mont-Vully, CHE-191.036.943, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 24 vom 04.02.2021).
Statutenänderung:
26.01.2022.
Sitz neu:
Brugg.
Domizil neu:
Aegertenstrasse 7, 5200 Brugg AG.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lutz, Petra Patricia, von Appenzell, in Brugg, Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 190 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Windisch].