Informazioni su Vito Lupoli
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùUltimi comunicati FUSC: Vito Lupoli
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 3775655, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Gasthof Engel Oberentfelden GmbH, in Oberentfelden, CHE-204.193.637, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 176 vom 11.09.2015, Publ. 2368165).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Puglia, Sergio, italienischer Staatsangehöriger, in Schlossrued, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lupoli, Vito, italienischer Staatsangehöriger, in Buchs (AG), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00].
Numero di pubblicazione: 2368165, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Gasthof Engel Oberentfelden GmbH, in Oberentfelden, CHE-204.193.637, c/o Getränkeland AG, Industriestrasse 17, 5036 Oberentfelden, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
07.09.2015.
Zweck:
Führung und Betrieb von einer oder mehreren Unternehmungen im Gastronomie- und Hotelleriebereich, insbesondere des Gasthofes Engel in Oberentfelden sowie von Kiosken;
kann Dienstleistungen aller Art im Bereich Catering und Gastronomie erbringen sowie Personal des Gastgewerbes betreuen und vermitteln, sich an anderen Unternehmungen beteiligen, Patente, Lizenzen und Vertretungen übernehmen, Zweigniederlassungen errichten, Grundstücke erwerben, belasten oder veräussern sowie Finanzierungen aller Art tätigen, insbesondere Darlehen an Dritte oder an Gesellschafter gewähren oder solche sicherstellen.
Stammkapital:
20'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen per Brief, E-Mail oder Fax an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung:
Vom Gesetz abweichende Modalitäten für die Abtretung von Stammanteilen gemäss näherer Umschreibung in den Statuten. Gemäss Erklärung aller Gründer vom 07.09.2015 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Puglia, Sergio, italienischer Staatsangehöriger, in Schlossrued, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 und Lupoli, Vito, italienischer Staatsangehöriger, in Buchs (AG), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Numero di pubblicazione: 1553009, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Metzger Center Aarau, Einkaufsgenossenschaft, in Aarau, CHE-105.773.618, Genossenschaft (SHAB Nr. 231 vom 28.11.2011, Publ. 6434534).
Firma neu:
Metzger Center Aarau, Einkaufsgenossenschaft in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 14.05.2014 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Papenburg, Volker, deutscher Staatsangehöriger, in Liesberg, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gloor, Erich, von Leutwil, in Seengen, Präsident der Verwaltung und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien als Liquidator [bisher: Präsident der Verwaltung mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Weber, Jörg, von Leimbach AG, in Unterkulm, Vizepräsident der Verwaltung und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien als Liquidator [bisher: Vizepräsident der Verwaltung mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Hagmann, Fritz, von Degersheim, in Starrkirch-Wil, Mitglied der Verwaltung und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien als Liquidator [bisher: Mitglied der Verwaltung mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Lupoli, Vito, italienischer Staatsangehöriger, in Buchs AG, Mitglied der Verwaltung und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien als Liquidator [bisher: Mitglied der Verwaltung mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Speck, Christine, von Aarau und Oberkulm, in Aarau, Mitglied der Verwaltung und Liquidatorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien als Liquidatorin [bisher: Mitglied der Verwaltung mit Kollektivunterschrift zu zweien].