Informazioni su Charles Luginbühl
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Charles Luginbühl
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 2282735, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Miron GmbH, in Schöftland, CHE-108.634.433, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr.155 vom 13.08.2009, Publ. 5194628).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Luginbühl, Charles, von Oberthal, in Bellikon, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 80 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Howex Beheer B.V., in Hoogeveen (NL), Gesellschafterin, mit 101 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00], Kleindienst, Maria Luise, österreichische Staatsangehörige, in Schöftland, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 89 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 20 Stammanteilen zu je CHF 100.00] und Kirisits, Wolfgang, österreichischer Staatsangehöriger, in Schöftland, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je 100.00.
Numero di pubblicazione: 2186475, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
CHI-Zentrum Dietikon AG, in Dietikon, CHE-107.154.432, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 186 vom 25.09.2009, S. 21, Publ. 5263892).
Statutenänderung:
11.05.2015.
Firma neu:
CHI-ZENTRUM Dietikon AG.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Führung eines ganzheitlich ausgerichteten Kurs-, Schulungs- und Therapiezentrums mit angeschlossener Naturheilpraxis. Angebot von Bewegungs- und Entspannungskursen in Gruppen- und Einzelunterricht. Ausübung der Naturheilkunde und der therapeutischen Hypnose. Anwendung physikalischer und manueller Therapiemethoden und medizinische Massagen. Vertrieb von Therapie- und Sportgeräten und deren Zubehör. Handel mit Produkten der Naturheilkunde und Nahrungsergänzungsmittel. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Publikation im Schweizerischen Handelsamtsblatt.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Luginbühl, Charles, von Oberthal, in Bellikon, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Jurczyk, Johann Michael, von Oberthal, in Widen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Luginbühl Jurczyk, Ingrid, von Oberthal, in Widen, Delegierte des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Luginbühl, Ingrid].
Numero di pubblicazione: 1294227, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Aktiv Sound & Cinema AG, in Bellikon, CHE-109.565.941, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 225 vom 19.11.2008, S. 1, Publ. 4738966).
Statutenänderung:
06.01.2014.
Sitz neu:
Wettingen.
Domizil neu:
Seminarstrasse 89 A, 5430 Wettingen.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Luginbühl, Charles, von Oberthal, in Wettingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Bellikon].