Informazioni su Daniel Lützelschwab
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùRisultati per il nome Daniel Lützelschwab
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Daniel Lützelschwab
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 5990484, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Lützelschwab Consulting AG, in Beatenberg, CH-092.3.014.990-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 192 vom 04.10.2010, S. 4, Publ. 5836664).
Domizil neu:
Matte 460C, 3803 Beatenberg.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lützelschwab, Leo K., von Kaiseraugst, in Beatenberg, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Furrer, Therese, von Wetzikon ZH, in Oberburg, Mitglied und Sekretärin, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lützelschwab, Daniel, von Kaiseraugst, in Bern, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: 609314, Ufficio del registro di commercio Basilea Campagna, (280)
City-Town-Saloon GmbH, in Pratteln, Führen und Betreiben eines Restaurationsbetriebes im Stile eines Country- und Westernlokales, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 97 vom 21.05.2001, S. 3814).
Statutenänderung:
4.03.2002.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Michel, René, von Domat/Ems, in Kaiseraugst, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einer Stammeinlage von CHF 5'000.--;
Lützelschwab, Daniel, von Kaiseraugst, in Kaiseraugst, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 5'000.--;
Lützelschwab, Max, von Kaiseraugst, in Kaiseraugst, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 5'000.--;
Lützelschwab, André, von Kaiseraugst, in Magden, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einer Stammeinlage von CHF 7'000.--;
Lützelschwab, Mario, von Kaiseraugst, in Kaiseraugst, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 5'000.--.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Frey-Burkard, Ernst, von Wölflinswil und Kaiseraugst, in Kaiseraugst, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Ernst Klauser, mit einer Stammeinlage von CHF 8'000.-- [bisher: Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung];
Knol, Tobias, von Buchholterberg, in Bennwil, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Ernst Klauser, mit einer Stammeinlage von CHF 5'000.-- [bisher: Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung];
Klauser, Ernst, von Schmiedrued, in Bennwil, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 37'000.-- [bisher: mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einer Stammeinlage von CHF 10'000.--].
Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Lützelschwab Consulting AG, in Beatenberg, c/o Leo K. Lützelschwab, Schopfen, 3803 Beatenberg, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
17.08.2001.
Zweck:
Beratung über und Vermarktung von Kunststofffolien für Plastikkarten. Erzeugung branchenspezifischer Produkte und Dienstleistungen aller Art und Handel damit. Kann sich an anderen Unternehmen beteiligen sowie Grundstückeerwerben, halten und darüber verfügen.
Aktienkapital:
CHF 100'000.--.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.--.
Aktien:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.--.
Qualifizierte Tatbestände:
Beabsichtigte Sachübernahme: Die Gesellschaft beabsichtigt, von der im Handelsregister eingetragenen Einzelfirma L.K. Lützelschwab Consulting, in Beatenberg, verschiedene Aktiven zu Buchwerten zum Höchstpreis von CHF 30'000. -- zu übernehmen.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen mit Brief.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Eingetragene Personen:
Lützelschwab, Leo K., von Kaiseraugst, in Beatenberg, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Furrer, Therese, von Wetzikon ZH, in Oberburg, Mitglied und Sekretärin, mit Einzelunterschrift;
Lützelschwab, Daniel, von Kaiseraugst, in Bern, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Nick Tanner, Treuhand, in Unterseen, Revisionsstelle.