Informazioni su Ingo Lüttel
Fascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Ingo Lüttel
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 4325114, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Ingos Consulting GmbH, in Zürich, CH-020.4.022.236-3, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 40 vom 27.02.2004, S. 17, Publ. 2144508).
Firma neu:
Ingos Consulting GmbH in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 11.01.2008 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schallamon, Martina, österreichische Staatsangehörige, in Zürich, Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lüttel, Ingo, von Escholzmatt, in Münster (DE), Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 11'000.-- [bisher: in Münster (D), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift];
Fasser Werlen, Marie Therese, von Ferden und Wittenbach, in Zürich, Liquidatorin, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 745562, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Ingos Consulting GmbH, in Zürich, Erbringung von Consulting-Dienstleistungen, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 167 vom 29.08.2000, S. 5865).
Statutenänderung:
8.08.2002.
Domizil neu:
c/o Fasser & Leuenberger AG, Selnaustrasse 15, 8002 Zürich. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lüttel, Ingo, von Escholzmatt, in Münster (D), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 11'000.-- [bisher: in Maur].
Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Ingos Consulting GmbH, in Z ü r i c h , Im Struppen 11, 8048 Zürich, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
17.05.2000.
Zweck:
Erbringung von Consulting-Dienstleistungen aller Art im kaufmännischen und technischen Bereich sowie in der Datenverarbeitung und Handel mit Hard- und Software;
kann sich an anderen Unternehmen beteiligen sowie Liegenschaften und Wertschriften erwerben, verwalten und verkaufen.
Stammkapital:
CHF 20'000.-.
Publikationsorgan:
SHAB.
Eingetragene Personen:
Lüttel, Ingo, von Escholzmatt, in Maur, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 11'000.-;
Ludwig, Ingo Günter, deutscher Staatsangehöriger, in Münster (D), Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 9'000.-.