Informazioni su Peter Lüthi
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Peter Lüthi
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 5125022, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Qualicon Personalzertifizierung AG, in Kirchberg BE, CH-053.3.000.854-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 181 vom 18.09.1998, S. 6453).
Statutenänderung:
24.06.2009.
Firma neu:
Qualicon Personalzertifizierung AG in Liquidation.
Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmungen über die Sacheinlage im Zusammenhang mit der Gründung vom 06.05.1991 wurde in den Statuten gestrichen.] [gestrichen: Sacheinlage: gemäss Sacheinlagevertrag vom 06.05.1991 übernimmt die Gesellschaft von der 'Qualicon AG', in Kirchberg BE, gewisse Aktiven (Debitoren, Rohmaterial, Halbfabrikate, angefangene Arbeiten, Mobilien, Einrichtungen, Apparate, Werkzeuge und Fahrzeuge) zum Preis von CHF 285'281.80, wofür 200 Namenaktien zu CHF 500 ausgegeben und dem Sacheinleger eine Forderung von CHF 185'281.80 in den Büchern der Gesellschaft gutgeschrieben wird.].Vinkulierung neu: [Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist im Sinne von Art. 685a Abs. 3 OR aufgehoben.]. [gestrichen: Vinkulierung: Die Uebertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.].Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 24.06.2009 aufgelöst. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 24.06.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lüthi, Mirco, von Signau, in Burgdorf, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lüthi, Peter, in Ostermundigen, Revisionsstelle;
Muster, Christian, von Lützelflüh, in Burgdorf, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wornhard, Max, von Untereggen, in Gümligen (Gemeinde Muri bei Bern), Delegierter, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Muster, Andreas, von Lützelflüh, in Kirchberg BE, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lüthi, Peter, von Interlaken, in Schliern bei Köniz, Liquidator, mit Einzelunterschrift.
Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Treuhandbüro Peter Lüthi, bisher in Ostermundigen, Buchhaltung, Beratung, Revision, Einzelfirma (SHAB Nr.1 vom 3.01.1995, S.5).
Firma neu:
TREUHAND- UND REVISIONSBÜRO Peter Lüthi.
Sitz neu:
Köniz.
Domizil neu:
Spühlirain 24, 3098 Schliern bei Köniz.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lüthi, Peter, von Interlaken, in Schliern bei Köniz, Inhaber, mit Einzelunterschrift [bisher: in Ostermundigen];
Lüthi, Beatrice, von Interlaken, in Schliern bei Köniz, mit Einzelunterschrift [bisher: in Ostermundigen].