Informazioni su Markus Manfred Lüthi
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Markus Manfred Lüthi
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 3449493, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
advokatur56 ag, in Bern, CHE-356.102.950, Zieglerstrasse 29, 3007 Bern, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
29.03.2017.
Weitere Adressen:
Postfach 530, 3000 Bern 14.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Rechtsdienstleistungen im In- und Ausland durch in der Schweiz registrierte (d.h. im Anwaltsregister eingetragene) Anwältinnen und Anwälte und andere qualifizierte Beraterinnen und Berater sowie damit verbundene Tätigkeiten. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Tochtergesellschaften und Zweigniederlassungen errichten, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben, errichten oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke und Immaterialgüterrechte erwerben, halten und verkaufen sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Qualifizierte Tatbestände:
Beabsichtigte Sachübernahme: Die Gesellschaft beabsichtigt, nach der Gründung einen Teil des nicht im Handelsregister eingetragenen, in Bern unter der Bezeichnung advokatur56 von Markus Manfred Lüthi, von Röthenbach im Emmental, in Muntelier, Roger Armand Chevallaz, von Montherod, in Ersigen und Samuel Huwiler, von Schüpfheim, in Neuenegg, geführten Geschäfts, gemäss einer noch zu erstellenden Übernahmebilanz zum Preis von höchstens CHF 50'000.00 zu übernehmen.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen an die Aktionäre:
per Brief oder mit elektronischer Post.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 29.03.2017 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Huwiler, Samuel, von Schüpfheim, in Neuenegg, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Chevallaz, Roger Armand, von Montherod, in Ersigen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lüthi, Markus Manfred, von Röthenbach im Emmental, in Muntelier, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 3446485, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Reflecta AG, in Bern, CHE-103.976.493, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 202 vom 18.10.2016, Publ. 3112985).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Huwiler, Samuel, von Schüpfheim, in Neuenegg, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lüthi, Markus, von Röthenbach im Emmental, in Muntelier, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
von Arx, Reto, von Olten, in Muri b. Bern (Muri bei Bern), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: 4174074, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Reflecta AG, in Bern, CH-035.3.017.024-2, Erbringen von Dienstleistungen auf den Gebieten Managementberatung usw., Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 188 vom 28.09.2007, S. 4, Publ. 4131868).
Statutenänderung:
11.10.2007. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Huwiler, Samuel, von Schüpfheim, Neuenegg, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion];
Lüthi, Markus, von Röthenbach im Emmental, in Muntelier, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion];
Vogel, Patrick, von Frutigen, in Hinterkappelen (Wohlen bei Bern), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Köniz, ohne eingetragene Funktion];
von Arx, Reto, von Olten, in Muri bei Bern, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion];
Weber, Kurt, von Golaten, in Bern, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion].