Informazioni su Kurt Lüthi
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùRisultati per il nome Kurt Lüthi
Ultimi comunicati FUSC: Kurt Lüthi
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 1285751, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Wohnen Sonnenberg GmbH, bisher in Nidau, CHE-108.619.586, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 197 vom 11.10.2011, Publ. 6370794).
Gründungsstatuten:
28.04.1997.
Statutenänderung:
11.10.2013.
Sitz neu:
Baar.
Domizil neu:
Rosenweg 8B, 6340 Baar.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lüthi, Urs, von Langnau im Emmental, in Biberist, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift;
Lüthi, Kurt, von Langnau im Emmental, in Yvonand, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
KLC GmbH (CHE-104.830.389), in Baar, Gesellschafterin, mit 400 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: KLC GmbH (CH-170.4.002.137-1), in Nidau];
Tringaniello, Bruno, von Belp, in Baar, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 1285741, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
KLC GmbH, bisher in Nidau, CHE-104.830.389, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 64 vom 01.04.2010, S. 4, Publ. 5569422).
Gründungsstatuten:
21.09.1998.
Statutenänderung:
11.10.2013.
Sitz neu:
Baar.
Domizil neu:
Rosenweg 8B, 6340 Baar. [gestrichen: Pflichten: Pflichten: Nebenleistungspflichten, Vorhand-.
Vorkaufs- oder Kaufsrechte:
gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.].Mitteilungen neu: Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lüthi, Kurt, von Langnau im Emmental, in Yvonand, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift und Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Lüthi, Urs, von Langnau im Emmental, in Biberist, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift und Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Tringaniello, Bruno, von Belp, in Baar, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift;
Swiss Prime Investment Group AG (CHE-113.854.443), in Baar, Gesellschafterin, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Numero di pubblicazione: 6370794, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Reisebüro Sonnenberg GmbH Kirchberg (BE), in Kirchberg BE, CH-053.4.000.741-2, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 113 vom 14.06.2011, S. 0, Publ. 6201988).
Statutenänderung:
28.09.2011.
Firma neu:
Wohnen Sonnenberg GmbH.
Sitz neu:
Nidau.
Domizil neu:
Hauptstrasse 59, 2560 Nidau, .
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Vermittlung, Verwaltung, Bewirtschaftung, Bewertung, den Kauf und Verkauf von Liegenschaften aller Art im In- und Ausland, die Übernahme und Vermittlung von Generalunternehmungsaufträgen und die Erbringung von weiteren Dienstleistungen im Bereiche des Hauptzwecks. Die Gesellschaft kann verwandte Geschäftszweige aufnehmen, sich an anderen Unternehmungen des In- und Auslandes beteiligen bzw. Unternehmungen übernehmen und verkaufen oder solche begründen. Sie kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und im Übrigen alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Jaus, Franca, von Oberbipp, in Kirchberg BE, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 250 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Jaus, Hans, von Oberbipp, in Kirchberg BE, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 150 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
KLC GmbH (CH-170.4.002.137-1), in Nidau, Gesellschafterin, mit 400 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Lüthi, Kurt, von Langnau im Emmental, in Yvonand, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift;
Lüthi, Urs, von Langnau im Emmental, in Biberist, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.